EP1308682 - Four à micro-ondes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.05.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.05.2005 | Demande réputée retirée | publié le 13.07.2005 [2005/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Linn High Therm GmbH Heinrich-Hertz-Platz 1 92275 Eschenfelden / DE | [N/P] |
Précédent [2003/19] | Pour tous les Etats désignés Linn High Term GmbH Heinrich-Hertz-Platz 1 92275 Eschenfelden / DE | Inventeur(s) | 01 /
Linn, Horst Heinrich-Hertz-Platz 1 92275 Eschenfelden / DE | 02 /
Suhm, Jürgen Kirchenweg 15 92275 Eschenfelden / DE | [2003/19] | Mandataire(s) | Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Postfach 30 55 90014 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [2003/19] | LOUIS, PÖHLAU, LOHRENTZ & SEGETH Postfach 3055 90014 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02024150.1 | 30.10.2002 | [2003/19] | Numéro de priorité, date | DE2001153944 | 06.11.2001 Format original publié: DE 10153944 | [2003/19] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1308682 | Date: | 07.05.2003 | Langue: | DE | [2003/19] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1308682 | Date: | 24.03.2004 | [2004/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.02.2004 | Classification | IPC: | F27B9/30, H05B6/76, F27D1/18 | [2004/13] | CPC: |
H05B6/763 (EP)
|
Précédent IPC [2003/19] | F27B9/30, H05B6/64 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2003/19] | Titre | Allemand: | Mikrowellenofen | [2003/19] | Anglais: | Microwave oven | [2003/19] | Français: | Four à micro-ondes | [2003/19] | Procédure dexamen | 25.09.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/28] | 21.01.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/28] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 03.11.2004 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2004 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2958754 (HAHN DONALD E) [A] 1-12 * column 1, line 15 - line 26 * * figure 4A *; | [A]GB1013398 (HIRST ELECTRONIC LTD) [A] 1-12 * the whole document *; | [DA]DD120995 (BERNT KOCH, REICHENBACH, DE) [DA] 1-12 * the whole document * |