EP1431416 - Couche protectrice de Ti-Al-Cr-N [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.01.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.03.2010 | Changement - mandataire | publié le 21.04.2010 [2010/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Linder Höhe 51147 Köln / DE | Pour tous les Etats désignés Sheffield Hallam University The Enterprise Centre City Campus, Howard Street Sheffield S1 1WB / GB | [2004/37] |
Précédent [2004/26] | Pour tous les Etats désignés Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Linder Höhe 51147 Köln / DE | Inventeur(s) | 01 /
Leyens, Christoph, Dr. Steilweg 16 53639 Königswinter / DE | 02 /
Hovsepian, Papken, Sheffield Hallam University Materials Research Institute, City Campus Howard Street, Sheffield S1 1WB / GB | 03 /
Münz, Wolf-Dieter, Prof.Dr., Sheffield Hallam Univ. Materials Research Institute, City Campus Howard Street, Sheffield S1 1WB / GB | [2004/26] | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2010/15] | von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
Précédent [2004/26] | Jönsson, Hans-Peter, Dr.Dipl.-Chem., et al Patentanwälte von Kreisler Selting Werner, Bahnhofsvorplatz 1 (Deichmannhaus am Dom) 50667 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02027457.7 | 10.12.2002 | [2004/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1431416 | Date: | 23.06.2004 | Langue: | EN | [2004/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.07.2003 | Classification | IPC: | C23C28/02, C23C30/00, C23C14/06, C23C14/02 | [2004/26] | CPC: |
F01D5/288 (EP,US);
C23C14/022 (EP);
C23C14/024 (EP);
C23C14/0641 (EP);
C23C14/0676 (EP);
C23C14/352 (EP);
C23C28/00 (EP);
C23C28/04 (EP);
C23C30/00 (EP);
F05D2300/132 (EP);
F05D2300/133 (EP);
F05D2300/2112 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/26] | Titre | Allemand: | Ti-Al-Cr-N Schutzschicht | [2004/26] | Anglais: | Protective Ti-Al-Cr-N coating | [2004/26] | Français: | Couche protectrice de Ti-Al-Cr-N | [2004/26] | Procédure dexamen | 03.12.2004 | Requête en examen déposée [2005/05] | 18.11.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.05.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.07.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.11.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.12.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.06.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.01.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.08.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/07] | 26.09.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 06.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]JPH04128363 ; | [XY]US6033768 (MUENZ WOLF-DIETER [GB], et al) [X] 1-4,11,14,15 * claim - * [Y] 7,12,13; | [XY]EP1132498 (METAPLAS IONON GMBH [DE]) [X] 1-4,11,14 * example 25 * [Y] 7,12,13; | [XY]EP1219723 (KOBE STEEL LTD [JP]) [X] 1-4,11,14 * figures 1,6,7; examples 1,10,16,19; tables 1,3,11,14,18,19,21 * [Y] 7,12,13; | [XY] - LEWIS D B ET AL, "The influence of the yttrium content on the structure and properties of Ti/sub 1-x-y-z/Al/sub x/Cr/sub y/Y/sub z/N PVD hard coatings", SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY, 12 MAY 1999, ELSEVIER, SWITZERLAND, vol. 114, no. 2-3, ISSN 0257-8972, pages 187 - 199, XP002243759 [X] 1-4,11,14,15 * paragraphs [0002] , [0003]; table 3 * [Y] 7,12,13 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0257-8972(99)00047-X | [XY] - DONOHUE L A ET AL, "The influence of low concentrations of chromium and yttrium on the oxidation behaviour, residual stress and corrosion performance of TiAlN hard coatings on steel substrates", VACUUM, NOV. 1999, ELSEVIER, UK, vol. 55, no. 2, ISSN 0042-207X, pages 109 - 114, XP002243760 [X] 1-4,11,14 * the whole document * [Y] 7,12,13 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0042-207X(99)00135-9 | [XY] - DONOHUE L A ET AL, "MICROSTRUCTURE AND OXIDATION-RESISTANCE OF TI1-X-Y-ZALXCRYYZN LAYERS GROWN BY COMBINED STEERED-ARC/UNBALANCED-MAGNETRON-SPUTTER DEPOSITION", SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (19970421), vol. 94/95, ISSN 0257-8972, pages 226 - 231, XP000826655 [X] 1-4,11,14 * the whole document * [Y] 7,12,13 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0257-8972(97)00249-1 | [XY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920821), vol. 016, no. 394, Database accession no. (C - 0976), & JP04128363 A 19920428 (RAIMUZU:KK) [X] 1-4,11,14 * abstract * [Y] 7,12,13 | [Y] - FENG HUANG ET AL, "Microstructure and stress development in magnetron sputtered TiAlCr(N) films", 28TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGICAL COATINGS AND THIN FILMS, SAN DIEGO, CA, USA, 30 APRIL-4 MAY 2001, Surface & Coatings Technology, Sept.-Oct. 2001, Elsevier, Switzerland, vol. 146-147, ISSN 0257-8972, pages 391 - 397, XP002243761 [Y] 7,12,13 * page 391, paragraph 1. * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0257-8972(01)01424-4 | Examen | - LEWIS D.B. ET AL, "Structure and stress of TiAlN/CrN uperlattice coatings as a function of CrN layer thickness", SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY, ELSEVIER, SWITZERLAND, (1999), vol. 116-119, pages 284 - 291 |