EP1250866 - Moyens de guidage destiné á être adapté entre deux membres de pied d'un pied télescopique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.04.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.04.2010 | Changement : demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | 23.04.2010 | Demande réputée retirée | publié le 26.05.2010 [2010/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Assenburg B.V. Zevenheuvelenweg 15 NL-5048 AN Tilburg / NL | [2002/43] | Inventeur(s) | 01 /
van de Wouw, Erik Adrianus Josephus Strausslaan 120 5011 KJ Tilburg / NL | [2002/43] | Mandataire(s) | Dorna, Peter, et al Algemeen Octrooi- en Merkenbureau P.O. Box 645 5600 AP Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2002/43] | Dorna, Peter, et al Algemeen Octrooibureau Postbus 645 5600 AP Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 02076328.0 | 05.04.2002 | [2002/43] | Numéro de priorité, date | NL20011017876 | 19.04.2001 Format original publié: NL 1017876 | [2002/43] | Langue de dépôt | NL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1250866 | Date: | 23.10.2002 | Langue: | EN | [2002/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.08.2002 | Classification | IPC: | A47B9/20 | [2002/43] | CPC: |
A47B9/20 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/43] | Titre | Allemand: | Führungsmittel zur Montage zwischen zwei Bauteilen eines teleskopischen Beines | [2002/43] | Anglais: | Guide means to be fitted between two leg members of a telescopic leg | [2002/43] | Français: | Moyens de guidage destiné á être adapté entre deux membres de pied d'un pied télescopique | [2002/43] | Procédure dexamen | 01.04.2003 | Requête en examen déposée [2003/22] | 25.11.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.12.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.12.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.11.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.03.2008 | Taxe de délivrance payée | 05.03.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.11.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/21] | 21.12.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.04.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2009 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DA]DE29812762U (PHOENIX MECANO KOMPONENTEN AG [CH]) [DA] 1-13 * figure - *; | [A]DE7408117U (REINHARD HÖRNLEIN KG) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]EP0681891 (OTTO KIND AG [DE]) [A] 1-13 * abstract *; | [A]DE3340087 (KONRAD MERKT GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-13 * abstract * | par le demandeur | DE29812762U |