EP1236825 - Améliorations des séchoirs pliables à paroi [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.03.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 16.01.2008 [2008/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HILLS INDUSTRIES LIMITED Pontygwindy Industrial Estate Caerphilly Mid Glamorgan CF83 3HU / GB | [N/P] |
Précédent [2002/36] | Pour tous les Etats désignés Hills Industries Limited Pontygwindy Industrial Estate Caerphilly, Mid Glamorgan CF83 3HU / GB | Inventeur(s) | 01 /
Byard, Paul 8 Kingswood, Maesycoed Pontypridd, Mid Glamorgan CF37 1QE / GB | 02 /
Roberts, Huw Ty Newydd, Corntown Road Ewenny, Bridgend CF35 5BH / GB | 03 /
Bathard, Simon 63 Caer Worgan Llantwit Major, Vale Glamorgan CF61 2SP / GB | [2002/36] | Mandataire(s) | James, Michael John Gwynne, et al Wynne-Jones, Lainé & James Morgan Arcade Chambers 33, St. Mary Street Cardiff Glamorgan CF1 2AB / GB | [N/P] |
Précédent [2002/36] | James, Michael John Gwynne, et al Wynne-Jones, Lainé & James Morgan Arcade Chambers 33, St. Mary Street Cardiff Clamorgan CF1 2AB / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02251213.1 | 22.02.2002 | [2002/36] | Numéro de priorité, date | GB20010004689 | 26.02.2001 Format original publié: GB 0104689 | [2002/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1236825 | Date: | 04.09.2002 | Langue: | EN | [2002/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1236825 | Date: | 06.05.2004 | Langue: | EN | [2004/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.06.2002 | Classification | IPC: | D06F57/12 | [2002/36] | CPC: |
D06F57/12 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/36] | Titre | Allemand: | Verbesserungen für zusammenklappbare Wandwäschetrockner | [2002/36] | Anglais: | Improvements relating to wall mounted foldable drier | [2002/36] | Français: | Améliorations des séchoirs pliables à paroi | [2002/36] | Procédure d'examen | 18.02.2003 | Requête en examen déposée [2003/16] | 04.04.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.05.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.11.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.02.2004 | Taxe de délivrance payée | 19.02.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.02.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 06.05.2004 | BE | 06.05.2004 | CH | 06.05.2004 | FI | 06.05.2004 | FR | 06.05.2004 | IT | 06.05.2004 | LI | 06.05.2004 | NL | 06.05.2004 | TR | 06.05.2004 | DK | 06.08.2004 | GR | 06.08.2004 | SE | 06.08.2004 | ES | 17.08.2004 | PT | 06.10.2004 | [2008/03] |
Précédent [2007/38] | AT | 06.05.2004 | |
BE | 06.05.2004 | ||
CH | 06.05.2004 | ||
FI | 06.05.2004 | ||
FR | 06.05.2004 | ||
IT | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
NL | 06.05.2004 | ||
TR | 06.05.2004 | ||
DK | 06.08.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
Précédent [2006/52] | AT | 06.05.2004 | |
BE | 06.05.2004 | ||
CH | 06.05.2004 | ||
FI | 06.05.2004 | ||
FR | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
NL | 06.05.2004 | ||
TR | 06.05.2004 | ||
DK | 06.08.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
Précédent [2006/14] | AT | 06.05.2004 | |
BE | 06.05.2004 | ||
CH | 06.05.2004 | ||
FI | 06.05.2004 | ||
FR | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
NL | 06.05.2004 | ||
DK | 06.08.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
Précédent [2006/13] | AT | 06.05.2004 | |
BE | 06.05.2004 | ||
CH | 06.05.2004 | ||
FI | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
NL | 06.05.2004 | ||
DK | 06.08.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
Précédent [2005/18] | AT | 06.05.2004 | |
BE | 06.05.2004 | ||
CH | 06.05.2004 | ||
FI | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
DK | 06.08.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
Précédent [2005/14] | AT | 06.05.2004 | |
BE | 06.05.2004 | ||
CH | 06.05.2004 | ||
FI | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
Précédent [2005/11] | AT | 06.05.2004 | |
CH | 06.05.2004 | ||
FI | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
Précédent [2005/06] | CH | 06.05.2004 | |
FI | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
GR | 06.08.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
Précédent [2005/02] | CH | 06.05.2004 | |
FI | 06.05.2004 | ||
LI | 06.05.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
ES | 17.08.2004 | ||
Précédent [2004/52] | CH | 06.05.2004 | |
LI | 06.05.2004 | ||
SE | 06.08.2004 | ||
Précédent [2004/51] | CH | 06.05.2004 | |
LI | 06.05.2004 | Citations: | Recherche | [DA]US3521757 (LIEBSCHER JOHANNES) [DA] 1-3* the whole document *; | [Y]FR2071367 (SICAM) [Y] 1-3 * figure 1 *; | [Y]CH630676 (LEIFHEIT INTERNATIONAL [DE]) [Y] 1-3 * page 2, column 1, line 60 - page 2, column 2, line 20; page 3, column 1, line 16 - page 3, column2 , line 40; figures * |