Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
13.11.2009 | Changement - mandataire | publié le 16.12.2009 [2009/51] |
18.03.2005 | Demande réputée retirée | publié le 04.05.2005 [2005/18] |
26.11.2004 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
11.06.2004 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
09.04.2004 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
20.08.2003 | Annulation: paiement d'une taxe pour un Etat autorisant l'extension | |
20.08.2003 | Annulation: Etat autorisant l'extension retiré | |
10.07.2003 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | |
18.04.2003 | Liste definitive des désignations | publié le 04.06.2003 [2003/23] |
07.03.2003 | Premier rapport d'examen | |
01.03.2003 | Rapport d'examen ou réponse | |
02.08.2002 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 18.09.2002 [2002/38] |
02.08.2002 | Requête en examen présentée | publié le 18.09.2002 [2002/38] |