EP1267273 - Support de stockage optique interactif avec police de caractères préchargée, et appareil et procédé de reproduction de données d'un support de stockage optique interactif [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.04.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.04.2010 | Demande réputée retirée | publié le 05.05.2010 [2010/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | [N/P] |
Précédent [2002/51] | Pour tous les Etats désignés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416, Maetan-dong, Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | Inventeur(s) | 01 /
Chung, Hyun-kwon 104-906 Dongbo Apt., 45 Tanbeol-ri, Gwangju-eub Gwangju-gun, Gyeonggi-do / KR | 02 /
Ko, Jung-wan 103-201 Byucksan Apt., 488 Mangpo-dong, Paldal-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | 03 /
Jung, Kij-soo 107-707 Hanshin Apt., 485 Byungjeom-ri, Taean-eub Hwaseong-gun, Gyeonggi-do / KR | 04 /
Kim, Byung-jun 207-404 Jugong Apt., 29 Wooman 2-dong, Paldal-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | 05 /
Bak, Bong-gil (101) 11-26 Shillimbon-dong, Gwanak-gu Seoul / KR | [2002/51] | Mandataire(s) | Robinson, Ian Michael Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Précédent [2002/51] | Robinson, Ian Michael Appleyard Lees, 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02254189.0 | 14.06.2002 | [2002/51] | Numéro de priorité, date | KR20010034138 | 16.06.2001 Format original publié: KR 2001034138 | KR20010067827 | 01.11.2001 Format original publié: KR 2001067827 | KR20020009744 | 23.02.2002 Format original publié: KR 2002009744 | [2002/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1267273 | Date: | 18.12.2002 | Langue: | EN | [2002/51] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1267273 | Date: | 13.05.2009 | [2009/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.04.2009 | Classification | IPC: | G06F17/21, G06F17/30 | [2009/19] | CPC: |
H04N9/8205 (EP,US);
G06F40/109 (EP,US);
G11B19/025 (EP,US);
G11B27/105 (EP,US);
G11B27/329 (EP,US);
G11B27/34 (EP,US);
G11B2020/1062 (EP,US);
G11B2220/2562 (EP,US);
H04N5/85 (EP,US);
H04N9/8042 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2002/51] | G06F17/21 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [2010/03] |
Précédent [2002/51] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Interaktives optisches Speichermedium mit vorgeladenen Schriftzeichen, und Vorrichtung und Verfahren zur Datenwiedergabe aus einem interaktiven optischen Speichermedium | [2002/51] | Anglais: | Interactive optical storage medium having preloaded font information, and apparatus and method for reproducing data from interactive optical storage medium | [2002/51] | Français: | Support de stockage optique interactif avec police de caractères préchargée, et appareil et procédé de reproduction de données d'un support de stockage optique interactif | [2002/51] | Procédure dexamen | 25.06.2002 | Requête en examen déposée [2002/51] | 14.11.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/18] | 23.12.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2009 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US6067565 (HORVITZ ERIC [US]) [X] 1-44 * abstract *; | [X]US6128712 (HUNT V BRUCE [US], et al) [X] 1-44 * abstract * * column 3, line 25 - column 4, line 22 *; | [X]US6151603 (WOLFE MARK A [US]) [X] 1-44 * abstract *; | [X] - BRAD DUNZER, "Why do AVI files delay before playing", GOOGLE GROUPS, (19980216), microsoft.public.powerpoint, URL: http://groups.google.de/group/microsoft.public.powerpoint/browse_thread/thread/73f6c401de694e98/fa42ef9cce8b5d5e?q=powerpoint+player+preload&pli=1, (20090331), XP002522089 [X] 1,13,26,29,36,43 * the whole document * |