EP1286217 - Précurseur de masque à décalage de phase, sa fabrication et son usage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.06.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.06.2012 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.07.2012 [2012/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 6-1, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [2011/30] |
Précédent [2003/09] | Pour tous les Etats désignés SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 6-1, Ohtemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kaneko, Hideo c/o New Functional Mat. Research Ctr. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 28-1 Oaza Nishifukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata-ken / JP | 02 /
Inazuki, Yukio c/o New Functional Mat. Research Ctr. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 28-1 Oaza Nishifukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata-ken / JP | 03 /
Tsukamoto, Tetsushi c/o New Functional Mat. Research Ctr. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 28-1 Oaza Nishifukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata-ken / JP | 04 /
Okazaki, Satoshi c/o New Functional Mat. Research Ctr. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 28-1 Oaza Nishifukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata-ken / JP | [2011/09] |
Précédent [2011/08] | 01 /
Kaneko, Hideo, c/o Shin-Ezsu Chemical Co., Ltd. 28-1 Oaza Nishikushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata-ken / JP | ||
02 /
Inazuki, Yukio, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 28-1, Oaza Nishifukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata-ken / JP | |||
03 /
Tsukamoto, Tetsuhi, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 28-1, Oaza Nishifukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata-ken / JP | |||
04 /
Okazaki, Satoshi, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 28-1, Oaza Nishifukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata-ken / JP | |||
Précédent [2003/09] | 01 /
Kaneko, Hideo, c/o Shin-Ezsu Chemical Co., Ltd 28-1 Oaza Nishikushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata-ken / JP | ||
02 /
Inazuki, Yukio, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 28-1, Oaza Nishifukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata-ken / JP | |||
03 /
Tsukamoto, Tetsuhi, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 28-1, Oaza Nishifukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata-ken / JP | |||
04 /
Okazaki, Satoshi, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd 28-1, Oaza Nishifukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata-ken / JP | Mandataire(s) | Stoner, Gerard Patrick, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Précédent [2003/09] | Stoner, Gerard Patrick, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02254507.3 | 26.06.2002 | [2003/09] | Numéro de priorité, date | JP20010192958 | 26.06.2001 Format original publié: JP 2001192958 | [2003/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1286217 | Date: | 26.02.2003 | Langue: | EN | [2003/09] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1286217 | Date: | 07.05.2003 | [2003/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1286217 | Date: | 27.07.2011 | Langue: | EN | [2011/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.03.2003 | Classification | IPC: | G03F1/00, G03F1/08 | [2003/19] | CPC: |
G03F1/58 (EP,US);
G03F1/30 (KR);
B32B18/00 (EP,US);
C04B35/16 (EP,US);
C04B35/58007 (EP,US);
C04B35/58042 (EP,US);
C04B35/597 (EP,US);
G03F1/26 (KR);
G03F1/32 (EP,US);
C04B2235/9653 (EP,US);
C04B2237/34 (EP,US);
C04B2237/36 (EP,US);
C04B2237/704 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2003/09] | G03F1/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2004/05] |
Précédent [2003/09] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Titre | Allemand: | Rohling für Phasenschiebermaske, deren Herstellung und Gebrauch | [2003/09] | Anglais: | Phase shift mask blanks, their manufacture and use | [2003/09] | Français: | Précurseur de masque à décalage de phase, sa fabrication et son usage | [2003/09] | Procédure d'examen | 16.07.2003 | Requête en examen déposée [2003/38] | 05.06.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.08.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.02.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.05.2011 | Taxe de délivrance payée | 27.05.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.06.2009 | Opposition(s) | 02.05.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 16.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 11.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 13.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5514499 (IWAMATSU TAKAYUKI [JP], et al) [X] 1 * claim 1 *; | [X]US5605776 (ISAO AKIHIKO [JP], et al) [X] 1-4,6-8 * claims 2,4,5,16; table 1 *; | [X]US5939227 (SMITH BRUCE W [US]) [X] 1,3 * column 2, line 25 - line 37; figure 1 *; | [X]US6051345 (HUANG CHIEN-CHAO [TW]) [X] 1 * figure 8A *; | [X]WO0120400 (DAINIPPON PRINTING CO LTD [JP], et al) [X] 1* paragraph [0043] *; | [X]KR20010051529 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP, et al); | [PX]EP1117000 (SHINETSU CHEMICAL CO [JP]) [PX] 1,3 * claim 2 *; | [PX]DE10055280 (ULVAC COATING CORP [JP]) [PX] 1-4,6-8 * example - *; | [PX]EP1176466 (DAINIPPON PRINTING CO LTD [JP]) [PX] 1; | [E]US2002119378 (ANGELOPOULOS MARIE [US], et al) [E] 1 * claims 1,27 * | par le demandeur | US5514499 | US5605776 | US5939227 | US6051345 | WO0120400 | KR20010051529 |