EP1382946 - Capteurs de niveau [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.07.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2015 | Demande réputée retirée | publié le 12.08.2015 [2015/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Product Innovation Limited Mill Studios Crane Mead Ware Hertfordshire SG12 9PY / GB | [2007/17] |
Précédent [2004/04] | Pour tous les Etats désignés Product Innovation Limited Mill Studio, Crane Mead Ware, Herts SG12 9PY / GB | Inventeur(s) | 01 /
Frank, Peter 39 Gabriels Road London NW2 4DT / GB | [2004/04] | Mandataire(s) | Whitlock, Holly Elizabeth Ann, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Précédent [2012/02] | Brinck, David John Borchardt, et al R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Précédent [2011/21] | Whitlock, Holly Elizabeth Ann, et al R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Précédent [2004/04] | Burke, Steven David, et al R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02254951.3 | 15.07.2002 | [2004/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1382946 | Date: | 21.01.2004 | Langue: | EN | [2004/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.01.2003 | Classification | IPC: | G01F23/292 | [2004/04] | CPC: |
G01F23/2921 (EP,US);
Y10S250/90 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2004/42] |
Précédent [2004/04] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Titre | Allemand: | Füllstandsaufnehmer | [2004/04] | Anglais: | Level sensors | [2004/04] | Français: | Capteurs de niveau | [2004/04] | Procédure dexamen | 19.07.2004 | Requête en examen déposée [2004/38] | 22.07.2004 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 10.11.2004 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | 10.01.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.11.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.10.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.02.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/33] | 24.03.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/33] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.01.2011 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 07.11.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.11.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 23.11.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.07.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 12.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 13.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 10.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 14.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 25.08.2004 | AT   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | BE   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | BG   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | CH   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | CY   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | CZ   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | DK   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | EE   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | ES   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | FI   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | GR   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | IE   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | LU   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | MC   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | NL   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | PT   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | SE   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | SK   M01   Pas encore payé | 25.08.2004 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US3648521 (AMENDOLIA PASQUALE J) [Y] 9 * column 3, lines 1-70; column 5, lines 3-44; figures 1,4 *; | [X]US4051726 (HASTBACKA ALBIN A) [X] 1-3 * column 1, line 64 - column 2, line 31; figures 1,2 *; | [X]GB2029005 (MARCONI CO LTD) [X] 1-6,10 * page 1, column R, line 3 - page 2, column L, line 27; figures 1-4 *; | [Y]US4956560 (SMITH JR BRUCE D [US], et al) [Y] 7,8 * column 6, line 36 - line 49 *; | [A]US5824916 (POSNER JR PAUL H [US], et al) [A] 6,10 * column 5, lines 28-43; figures 2A,2B,12,13 *; | [A]EP0952432 (BOSSARD AG [CH]) [A] 1,4,5* column 2, line 55 - column 3, line 52; figures 1,2 *; | [XY]FR2791131 (CLESSE IND [FR]) [X] 1-3 * page 5, line 3 - page 6, line 31; figures 1-8 * [Y] 7-9 | Examen | US5274245 |