EP1401090 - Circuit d'inversion de polarité pour alimentation en courant continu impulsionelle [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 10.04.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.04.2015 | Rejet de la demande | publié le 13.05.2015 [2015/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Yang, Tai-Her No. 59 Chung Hsing 8 Street Si-Hu Town Dzan-Hwa / TW | [N/P] |
Précédent [2004/13] | Pour tous les Etats désignés Tai-Her, Yang No 29 Chung Hsing 8 Street Si-Hu Town Dzan-Hwa / TW | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2004/13] | Mandataire(s) | Wright, Howard Hugh Burnby, et al Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2014/25] | Wright, Howard Hugh Burnby, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | ||
Précédent [2009/43] | Thompson, Andrew John, et al Withers & Rogers LLP Goldings House 2 Hays Lane London SE1 2HW / GB | ||
Précédent [2004/13] | Pratt, David Martin, et al Withers & Rogers, Goldings House, 2 Hays Lane London SE1 2HW / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02256491.8 | 19.09.2002 | [2004/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1401090 | Date: | 24.03.2004 | Langue: | EN | [2004/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.01.2003 | Classification | IPC: | H02M5/10, H02J7/00 | [2004/13] | CPC: |
H02M1/14 (EP,US);
H02J7/00711 (EP,US);
H02M5/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/13] | Titre | Allemand: | Polaritätsumkehrschaltung für eine Impuls-Gleichstromversorgung | [2004/13] | Anglais: | Polarity inversion circuit for pulsating DC power supply | [2004/13] | Français: | Circuit d'inversion de polarité pour alimentation en courant continu impulsionelle | [2004/13] | Procédure dexamen | 23.09.2004 | Requête en examen déposée [2004/48] | 31.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.02.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.09.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.03.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.2009 | Date des procédures orales | 06.05.2009 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2015/20] | 06.05.2009 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 20.01.2015 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2015/20] | Recours après examen | 03.07.2009 | Recours reçu No. T2000/09 | 14.09.2009 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 20.01.2015 | Résultat de la procédure de recours : recours du déposant fut rejeté | 20.01.2015 | Date des procédures orales | 26.01.2015 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10183594.0 Demande retirée : 04.02.2011 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.08.2006 | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 24.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 19.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 30.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2012 | 11   M06   Taxe payée le   24.01.2013 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4691158 (HASHIMOTO TAKAFUMI [JP], et al); | [A]EP1026769 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [A] 2-6 * the whole document *; | [A]US6278260 (YANG TAI-HER [TW]) [A] 2-6 * abstract *; | [X] - KAZIMIERCZUK M K ET AL, "CLASS D VOLTAGE-SWITCHING INVERTER WITH TAPPED RESONANT INDUCTOR", IEE PROCEEDINGS B. ELECTRICAL POWER APPLICATIONS, INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS. STEVENAGE, GB, (19930501), vol. 140, no. 3 PART B, pages 177 - 185, XP000304271 [X] 1,7,8 * the whole document * | [X] - FUJII M ET AL, "Resonant DC/DC converter with class D inverter and class E synchronous rectifier using thinned-out method", TELECOMMUNICATIONS ENERGY CONFERENCE, 1995. INTELEC '95., 17TH INTERNATIONAL THE HAGUE, NETHERLANDS 29 OCT.-1 NOV. 1995, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, (19951029), ISBN 0-7803-2750-0, pages 496 - 501, XP010161282 [X] 1,7,8 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/INTLEC.1995.499002 |