EP1300959 - Téléphone portable avec système de sangle et procédé correspondant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.06.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.06.2004 | Demande réputée retirée | publié le 21.07.2004 [2004/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2003/15] | Inventeur(s) | 01 /
Lehtonen, Jarmo Verkaranta 3 C 72 20660 Littoinen / FI | [2003/15] | Mandataire(s) | Read, Matthew Charles, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [N/P] |
Précédent [2003/15] | Read, Matthew Charles, et al Venner Shipley & Co. 20 Little Britain London EC1A 7DH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02256619.4 | 24.09.2002 | [2003/15] | Numéro de priorité, date | US20010970777 | 05.10.2001 Format original publié: US 970777 | [2003/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1300959 | Date: | 09.04.2003 | Langue: | EN | [2003/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.01.2003 | Classification | IPC: | H04B1/38, A45F5/00 | [2003/15] | CPC: |
A45F5/02 (EP,US);
A45F5/021 (EP,US);
H04B1/3888 (EP,US);
A45F2003/002 (EP,US);
A45F2003/006 (EP,US);
A45F2005/008 (EP,US);
| Etats contractants désignés | [2004/01] |
Précédent [2003/15] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Titre | Allemand: | Tragbares Telefon mit Gurtsystem und dazugehöriges Verfahren | [2003/15] | Anglais: | Mobile phone strap holder apparatus and method | [2003/15] | Français: | Téléphone portable avec système de sangle et procédé correspondant | [2003/15] | Procédure dexamen | 10.10.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/30] | 12.02.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/30] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 18.11.2003 | AT   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | BE   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | BG   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | CH   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | CY   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | CZ   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | DE   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | DK   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | EE   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | ES   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | FI   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | FR   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | GB   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | GR   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | IE   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | IT   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | LU   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | MC   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | NL   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | PT   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | SE   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | SK   M01   Pas encore payé | 18.11.2003 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 18.11.2003 | M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2266452 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [A] 1 * page 4, line 16 - page 7, line 3 *; | [A]WO9956448 (MICHALERIS MICHALIS [GR]) [A] 1 * page 9, lines 16-31 *; | [A]DE19833517 (FABRA VERTRIEBSGESELLSCHAFT MB [DE]) [A] 1,5,7,8* column 4, lines 14-44 *; | [A]US6094566 (DASENT MARLON GEORGE [US], et al) [A] 1 * column 1, line 58 - column 4, line 45 * |