EP1316747 - Garniture mécanique d'étanchéité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.03.2007 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.03.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.04.2007 [2007/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eagle Industry Co., Ltd. 12-15, Shiba-Daimon 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8587 / JP | [N/P] |
Précédent [2006/20] | Pour tous les Etats désignés EAGLE INDUSTRY Co., Ltd. 12-15, Shiba-Daimon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-8587 / JP | ||
Précédent [2003/23] | Pour tous les Etats désignés EAGLE INDUSTRY Co., Ltd. 12-15, Shiba-Daimon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-8587 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Takahashi, Hidekazu, Eagle Industry Co., Ltd. 1-12-15 Shiba-Daimon, Minato-ku Tokyo 105-8587 / JP | [2003/23] | Mandataire(s) | Feakins, Graham Allan, et al Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow, G5 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2003/23] | Feakins, Graham Allan, et al RAWORTH, MOSS & COOK RAWORTH HOUSE 36 Sydenham Road Croydon, Surrey CRO 2EF / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02258230.8 | 29.11.2002 | [2003/23] | Numéro de priorité, date | JP20010366325 | 30.11.2001 Format original publié: JP 2001366325 | [2003/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1316747 | Date: | 04.06.2003 | Langue: | EN | [2003/23] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1316747 | Date: | 17.03.2004 | [2004/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1316747 | Date: | 17.05.2006 | Langue: | EN | [2006/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.02.2004 | Classification | IPC: | F16J15/34 | [2003/23] | CPC: |
F16J15/3488 (EP,US);
F16J15/3464 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2004/50] |
Précédent [2003/23] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Titre | Allemand: | Gleitringdichtungsanordnung | [2003/23] | Anglais: | Mechanical seal device | [2003/23] | Français: | Garniture mécanique d'étanchéité | [2003/23] | Procédure d'examen | 23.08.2004 | Requête en examen déposée [2004/43] | 10.11.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.08.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.11.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.03.2006 | Taxe de délivrance payée | 16.03.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.02.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE1101882 (US METALLIC PACKING COMPANY LT, et al) [A] 1,4 * column 7, lines 38-57 * * figures 3,4 *; | [Y]DE1269852 (FILTON LTD) [Y] 5 * column 3, lines 5-8 * * column 4, lines 25-37 * * figure 1 *; | [A]US5188377 (DRUMM KEVIN R [CA]) [A] 1,5 * column 7, lines 49-55 ** figures 2-5 *; | [XY]US5199720 (RADOSAV JON J [US], et al) [X] 1-4 * column 4, lines 62-68 * * column 5, lines 8-24 * * column 6, lines 9-14 * * column 6, lines 57-60 * * column 15, lines 2-10 * * figures 4A,4C,5C,6,7,9 * [Y] 5; | [A]US5913520 (CLARK MARLEN S [US], et al) [A] 1,4 * figure 2 * |