EP1316595 - Adhésifs durcissables par l'humidité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 17.06.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.06.2011 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 20.07.2011 [2011/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROHM AND HAAS COMPANY 100 Independence Mall West Philadelphia, PA 19106-2399 / US | [N/P] |
Précédent [2008/07] | Pour tous les Etats désignés ROHM AND HAAS COMPANY 100 Independence Mall West Philadelphia Pennsylvania 19106-2399 / US | ||
Précédent [2003/23] | Pour tous les Etats désignés ROHM AND HAAS COMPANY 100 Independence Mall West Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399 / US | Inventeur(s) | 01 /
Shah, Pankaj 852 Woodmar Drive Crystal Lake, Illinois 60014 / US | [2003/23] | Mandataire(s) | Kent, Venetia Katherine Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Kent, Venetia Katherine Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE 45 1DZ / GB | ||
Précédent [2003/23] | Kent, Venetia Katherine Rohm and Haas (UK) Ltd European Operations Patent Dept. Lennig House 2 Mason's Avenue Croydon, CR9 3NB / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02258319.9 | 03.12.2002 | [2003/23] | Numéro de priorité, date | US20010334433P | 03.12.2001 Format original publié: US 334433 P | [2003/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1316595 | Date: | 04.06.2003 | Langue: | EN | [2003/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1316595 | Date: | 13.02.2008 | Langue: | EN | [2008/07] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP1316595 | Date: | 20.07.2011 | Langue: | EN | [2011/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.03.2003 | Classification | IPC: | C09J5/06, C08G18/12, C08K3/36, C09J11/04 | [2003/23] | CPC: |
C09J11/04 (EP,US);
C08G18/12 (EP,US);
C08G18/4018 (EP,US);
C08G18/4202 (EP,US);
C08K3/36 (EP,US);
C09J5/06 (EP,US);
C08G2170/20 (EP,US);
C08L75/04 (EP,US);
C08L83/04 (EP,US);
| C-Set: |
C08G18/12, C08G18/307 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2004/09] |
Précédent [2003/23] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Feuchtigkeitshärtbare Klebstoffe | [2003/23] | Anglais: | Moisture-curing adhesives | [2003/23] | Français: | Adhésifs durcissables par l'humidité | [2003/23] | Procédure d'examen | 03.12.2002 | Requête en examen déposée [2003/23] | 16.07.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.11.2007 | Taxe de délivrance payée | 19.11.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
13.11.2008
ADMISSIBLE Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | [2008/52] | 18.12.2008 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 29.06.2009 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 07.10.2010 | Date des procédures orales | 17.10.2010 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 11.11.2010 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 11.11.2010 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 29.03.2011 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 07.06.2011 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0386879 (BOSTIK LTD [GB], et al) [A] 1,3-5 * page 2, line 26 - page 3, line 8; claims 1-8 *; | [A]DE4234273 (SUNSTAR ENGINEERING INC [JP]) [A] 1* page 2, line 52 - page 4, line 61; claims 1,2 *; | [A]DE19512551 (SCHELLER GEORG [DE]) [A] 1,3 * page 1, line 9 - line 38 * * page 3, line 6 - line 24; claims 1-9 *; | [A]EP0764670 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [A] 1,3-5 * page 3, line 12 - page 7, line 56; claims 1,2 * | Opposition | WO9623845 | EP0827994 |