Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
12.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 14.01.2009 [2009/03] |
26.09.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 29.10.2008 [2008/44] |
11.07.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.08.2008 [2008/33] |
03.08.2007 | Délivrance (prévue) | publié le 05.09.2007 [2007/36] |
26.07.2007 | Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance | |
26.07.2007 | Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression | |
30.03.2007 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | |
30.12.2006 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | |
13.12.2006 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
18.08.2006 | Premier rapport d'examen | |
15.08.2006 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
14.12.2005 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
11.11.2005 | Liste definitive des désignations | publié le 28.12.2005 [2005/52] |
23.09.2005 | Requête en examen présentée | publié le 09.11.2005 [2005/45] |
18.02.2005 | Publication du rapport de recherche | publié le 06.04.2005 [2005/14] |
15.12.2004 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
16.05.2003 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 02.07.2003 [2003/27] |