EP1324555 - Système et procédé de régénération de données avec optimisation et surveillance au moyen d'informations de correction en aval des erreurs [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.07.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GB | publié le 14.01.2009 [2009/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nortel Networks Limited 2351 Boulevard Alfred-Nobel St. Laurent, QC H4S 2A9 / CA | [N/P] |
Précédent [2007/36] | Pour tous les Etats désignés Nortel Networks Limited 2351 Boulevard Alfred-Nobel St Laurent, Québec H4S 2A9 / CA | ||
Précédent [2003/27] | Pour tous les Etats désignés Nortel Networks Limited 2351 Boulevard Alfred-Nobel St. Laurent, Quebec H4S 2A9 / CA | Inventeur(s) | 01 /
Brissette, Patrice 6 Contrefort, Apt. 2 Hull, Quebec J8Z 1Z7 / CA | 02 /
Thomson, Sandy A. 1262 Greyrock Crescent Ottawa, Ontario K2C 2A3 / CA | [2003/27] | Mandataire(s) | Ertl, Nicholas Justin Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Précédent [2003/27] | Ertl, Nicholas Justin Elkington and Fife, Prospect House, 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02258783.6 | 19.12.2002 | [2003/27] | Numéro de priorité, date | US20010025795 | 26.12.2001 Format original publié: US 25795 | [2003/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1324555 | Date: | 02.07.2003 | Langue: | EN | [2003/27] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1324555 | Date: | 06.04.2005 | [2005/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1324555 | Date: | 05.09.2007 | Langue: | EN | [2007/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.02.2005 | Classification | IPC: | H04L25/06, H04L1/20 | [2003/27] | CPC: |
H04L1/208 (EP,US);
H04L1/0045 (EP,US);
H04L1/0047 (EP,US);
H04L25/063 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2005/52] |
Précédent [2003/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Datenregenerationsanordnung und -Verfahren mit Überwachung und Optimierung mittels Vorwärtsfehlerkorrekturinformationen | [2003/27] | Anglais: | System and method for regenerating data with monitoring and optimization using forward error correction information | [2003/27] | Français: | Système et procédé de régénération de données avec optimisation et surveillance au moyen d'informations de correction en aval des erreurs | [2003/27] | Procédure d'examen | 14.09.2005 | Requête en examen déposée [2005/45] | 17.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.12.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.04.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.07.2007 | Taxe de délivrance payée | 18.07.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.06.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 19.12.2007 | FR | 02.05.2008 | [2009/03] |
Précédent [2008/44] | FR | 02.05.2008 | Citations: | Recherche | [X]JPH03239081 (FUJITSU GENERAL LTD, et al) [X] 1,2,7,8,10,11,15* abstract *; | [X]WO9912315 (SIEMENS AG [DE], et al) [X] 1-8,11-15 * page 1, line 26 - page 2, line 7 * * page 3, line 32 - page 5, line 33 * * page 6, line 4 - line 16 * * page 7, line 10 - line 24; figures 2,5 *; | [X]EP1085713 (MARCONI COMM LTD [GB]) [X] 1,2,4,7,8,10,11,15 * column 1, line 7 - line 20 * * column 3, line 47 - column 4, line 49 * * figures 2-4 * |