EP1405679 - Réseau linéaire de transducteurs sonique ou ultrasonique, assemblé sous forme de résonateur tube complexe intégré [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.05.2005 Base de données mise à jour au 26.04.2025 | Dernier événement Tooltip | 20.05.2005 | Demande réputée retirée | publié le 06.07.2005 [2005/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MP Interconsulting Prokic Miodrag, Marais 36 2400 Le Locle / CH | Pour tous les Etats désignés Lee, Hee-Myoung Marais 36 2400 Le Locle / CH | [2004/15] | Inventeur(s) | 01 /
Lee, Hee-Myoung, Ilsan Suntek 357, Dang Jung-dong Kunpo-City, Kyungki-Do / KR | 02 /
Prokic, Miodrag MP Interconsulting, Marais 36 2400 Le Locle / CH | [2004/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 02405863.8 | 03.10.2002 | [2004/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1405679 | Date: | 07.04.2004 | Langue: | EN | [2004/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.02.2003 | Classification | IPC: | B06B1/06 | [2004/15] | CPC: |
B06B1/0622 (EP)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2005/01] |
Précédent [2004/15] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Titre | Allemand: | Lineare Anordnung von als komplexen und integrierten Rohrresonatoren hergestellten Schall- und Ultraschallwandlern | [2004/15] | Anglais: | Linear array of sonic and ultrasonic transducers, assembled in the form of complex, integral tube resonator | [2004/15] | Français: | Réseau linéaire de transducteurs sonique ou ultrasonique, assemblé sous forme de résonateur tube complexe intégré | [2004/15] | Procédure dexamen | 08.10.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/27] | 02.02.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/27] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 16.11.2004 | AT   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | BE   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | BG   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | CH   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | CY   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | CZ   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | DE   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | DK   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | EE   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | ES   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | FI   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | FR   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | GB   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | GR   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | IE   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | IT   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | LU   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | MC   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | NL   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | PT   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | SE   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | SK   M01   Pas encore payé | 16.11.2004 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 16.11.2004 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2004 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3139603 (CHURCH DONALD R, et al); | [Y]US3496533 (SEMMELINK ADELBERT) [Y] 1,5 * column 4, line 46 - column 5, line 26 *; | [A]US3731267 (BRANDT O, et al) [A] 2 * column 1, line 30 - line 60 *; | [A]US5450373 (KUPISZEWSKI THOMAS [US], et al) [A] 1,2 * column 3, line 37 - line 55 *; | [Y]DE19724189 (BANDELIN ELECTRONIC GMBH & CO [DE]) [Y] 1,5 * column 1, line 24 - line 43 * * column 2, line 62 - column 3, line 42 * |