EP1383466 - PRODUITS COSMETIQUES ET PARFUMANTS A BASE D'AMBRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.03.2006 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.03.2006 | Demande réputée retirée | publié le 19.04.2006 [2006/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fabryka Kosmetykow "Pollena-Ewa" S.A. ul. 6 Sierpnia 15/17 pl-90-616 Lodz / PL | [2004/05] | Inventeur(s) | 01 /
PAWLAK, Krzysztof ul. Kasowa 4 m.4 PL-93-173 Lodz / PL | 02 /
KILIAN, Henryka ul. Konstytucyjna 9 PL-90-155 Lodz / PL | 03 /
MACIERZYNSKA, Ewa ul. Bulgarska 8a PL-93-364 Lodz / PL | 04 /
KACZMARSKA, Hanna ul. Piotrkowska 247 PL-90-456 Lodz / PL | 05 /
WIEJACKA, Jadwiga ul. Elsnera 9 PL-92-504 Lodz / PL | 06 /
KASZCZYK, Grazyna ul. Dworcowa 2 a PL-91-120 Galkow Duzy / PL | 07 /
KWIECINSKA, Danuta ul. Bardowskiego 52 PL-91-084 Lodz / PL | [2004/05] | Mandataire(s) | SSM Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB Joseph-Wild-Straße 20 81829 München / DE | [N/P] |
Précédent [2006/12] | Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte P.O. Box 86 02 45 81629 München / DE | ||
Précédent [2004/05] | Teipel, Susanne, Dr. Schwabe, Sandmair, Marx Patentanwälte Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02702998.2 | 14.03.2002 | [2004/05] | WO2002PL00021 | Numéro de priorité, date | PL20010347279 | 24.04.2001 Format original publié: PL 34727901 | [2004/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02085314 | Date: | 31.10.2002 | Langue: | EN | [2002/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1383466 | Date: | 28.01.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.10.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.10.2002 | Classification | IPC: | A61K7/00, A61K7/46 | [2004/05] | CPC: |
A61Q13/00 (EP);
A61K8/965 (EP);
A61K2800/28 (EP);
A61Q1/02 (EP);
A61Q15/00 (EP);
A61Q19/00 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/05] | Titre | Allemand: | KOSMETISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN UND PARFUMS ENTHALTEND BERNSTEIN | [2004/05] | Anglais: | COSMETIC AND PERFUME PRODUCTS WITH AMBER | [2004/05] | Français: | PRODUITS COSMETIQUES ET PARFUMANTS A BASE D'AMBRE | [2004/05] | Entrée dans la phase régionale | 04.11.2003 | Taxe nationale de base payée | 04.11.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.11.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 04.11.2003 | Requête en examen déposée [2004/05] | 01.10.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/16] | 10.11.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2004 | 03   M06   Taxe payée le   30.04.2004 | 31.03.2005 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]JPH09227334 ; | [X]EP1062944 (SHINETSU CHEMICAL CO) [X] 1,2,8,10,11,15 * example 4 *; | [X]US4818747 (GIERSCH WOLFGANG K ET AL) [X] 1,2,10,15 * example 3 *; | [A]JPS54117037 (SEIKEN KAGAKU KK) [A] 1-16 * the whole document * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980130), vol. 1998, no. 01, & JP09227334 A 19970902 (SAWAGUCHI MAREYOSHI;SHIYOUYAKU KODO RIYOU KENKYUSHO:KK) [X] 1-3,5-7,10,11,15 * abstract * |