EP1368153 - PROCEDE D'ASSEMBLAGE D'UN ARBRE A CAMES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.07.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.07.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 11.08.2010 [2010/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merz, Karl Höhenweg 14 CH-5734 Reinach/AG / CH | [2003/50] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2003/50] | Mandataire(s) | Ottow, Jens M., et al Isler & Pedrazzini AG Gotthardstrasse 53 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2003/50] | Ottow, Jens M., Dr., et al Isler & Pedrazzini AG, Postfach 6940 8023 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 02709960.5 | 13.02.2002 | [2003/50] | WO2002CH00084 | Numéro de priorité, date | CH20010000457 | 12.03.2001 Format original publié: CH 4572001 | [2003/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02072306 | Date: | 19.09.2002 | Langue: | DE | [2002/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1368153 | Date: | 10.12.2003 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 19.09.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1368153 | Date: | 29.08.2007 | Langue: | DE | [2007/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.09.2002 | Classification | IPC: | B23K26/28, B23K11/11, B23K15/00 | [2003/50] | CPC: |
F01L1/047 (EP,US);
B23K11/11 (EP,US);
B23K15/0046 (EP,US);
B23K26/28 (EP,US);
B23K2101/005 (EP,US);
B23P2700/02 (EP,US);
F01L2303/00 (EP,US);
Y10T29/17 (EP,US);
Y10T29/49286 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/50] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM FÜGEN EINER NOCKENWELLE | [2003/50] | Anglais: | METHOD FOR ASSEMBLING A CAMSHAFT | [2003/50] | Français: | PROCEDE D'ASSEMBLAGE D'UN ARBRE A CAMES | [2003/50] | Entrée dans la phase régionale | 26.09.2003 | Taxe nationale de base payée | 26.09.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.09.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.10.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 26.09.2003 | Requête en examen déposée [2003/50] | 16.04.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.07.2007 | Taxe de délivrance payée | 18.07.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.05.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 29.02.2004 | 03   M06   Taxe payée le   17.06.2004 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 29.08.2007 | DK | 29.08.2007 | FI | 29.08.2007 | IE | 29.08.2007 | GR | 30.11.2007 | LU | 13.02.2008 | MC | 28.02.2008 | [2010/32] |
Précédent [2009/33] | CY | 29.08.2007 | |
DK | 29.08.2007 | ||
FI | 29.08.2007 | ||
IE | 29.08.2007 | ||
GR | 30.11.2007 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
Précédent [2008/46] | DK | 29.08.2007 | |
FI | 29.08.2007 | ||
IE | 29.08.2007 | ||
GR | 30.11.2007 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
Précédent [2008/23] | DK | 29.08.2007 | |
FI | 29.08.2007 | ||
IE | 29.08.2007 | ||
GR | 30.11.2007 | ||
Précédent [2008/21] | FI | 29.08.2007 | |
GR | 30.11.2007 | ||
Précédent [2008/10] | FI | 29.08.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US4508495 (MONDEN TSUNEO [JP], et al) [Y] 1-4,6 * figures 1-3; claim 1 *; | [A]US4597365 (MADAFFER ANTHONY J [US]) [A] 1-10* claim 1 *; | [Y]US4616389 (SLEE ROGER H [GB]) [Y] 1-4,6 * Zusammenfassung;; figures 1-4 * |