EP1374067 - PASSERELLE DE POLITIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.02.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.02.2009 | Demande réputée retirée | publié le 25.03.2009 [2009/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AudioCodes Texas, Inc. Suite 100 3000 Technology Drive Plano TX 75074 / US | [2007/27] |
Précédent [2004/01] | Pour tous les Etats désignés Netrake Corporation Suite 100, 3000 Technology Drive Plano, TX 75074 / US | Inventeur(s) | 01 /
MAHER, Robert, Daniel, III 7401 Gurney Drive Plano, TX 75024 / US | 02 /
RANA, Aswinkumar, Vishanji 6532 Shady Point Drive Plano, TX 75024 / US | 03 /
LIE, Milton, Andre 5913 Spring Hill Drive McKinney, TX 75070 / US | 04 /
STROTHER, Travis, Ernest 7501 Belmount Road Rowlett, TX 75089 / US | 05 /
HERVIN, Mark, Warden 3605 Bent Ridge Drive Plano, TX 75074 / US | 06 /
DEERMAN, James, Robert 15 White Rock Trail Lucas, TX 75002 / US | 07 /
CARMAN, John, Raymond 90 Seattle Slew Lane Fairview, TX 75069 / US | 08 /
MAXWELL, Larry, Gene 14439 Dennis Lane Farmers Branch, TX 75234 / US | [2004/20] |
Précédent [2004/01] | 01 /
MAHER, Robert, Daniel, III 7401 Gurney Drive Plano, TX 75024 / US | ||
02 /
RANA, Aswinkumar, Vishanji 3213 Upshire Court Plano, TX 75075 / US | |||
03 /
LIE, Milton, Andre 5913 Spring Hill Drive McKinney, TX 75070 / US | |||
04 /
STROTHER, Travis, Ernest 7501 Belmount Road Rowlett, TX 75089 / US | |||
05 /
HERVIN, Mark, Warden 3605 Bent Ridge Drive Plano, TX 75074 / US | |||
06 /
DEERMAN, James, Robert 15 White Rock Trail Lucas, TX 75002 / US | |||
07 /
CARMAN, John, Raymond 90 Seattle Slew Lane Fairview, TX 75069 / US | |||
08 /
MAXWELL, Larry, Gene 14439 Dennis Lane Farmers Branch, TX 75234 / US | Mandataire(s) | Williams, David John, et al Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Précédent [2004/01] | Williams, David John, et al Page White & Farrer, 54 Doughty Street London WC1N 2LS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02717613.0 | 14.03.2002 | [2004/01] | WO2002US07506 | Numéro de priorité, date | US20010279468P | 28.03.2001 Format original publié: US 279468 P | US20010832670 | 11.04.2001 Format original publié: US 832670 | [2004/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02080004 | Date: | 10.10.2002 | Langue: | EN | [2002/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1374067 | Date: | 02.01.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.10.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 10.10.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.09.2005 | Classification | IPC: | G06F13/00, H04Q11/04, H04L12/56 | [2005/45] | CPC: |
H04L47/10 (EP,US);
H04L41/0856 (EP,US);
H04L41/0893 (US);
H04L41/0894 (EP);
H04L45/302 (EP,US);
H04L45/306 (EP,US);
H04L47/20 (EP,US);
H04L47/22 (EP,US);
H04L47/2408 (EP,US);
|
Précédent IPC [2004/01] | G06F13/00, H04Q11/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/01] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | RICHTLINIEN-GATEWAY | [2004/01] | Anglais: | POLICY GATEWAY | [2004/01] | Français: | PASSERELLE DE POLITIQUES | [2004/01] | Entrée dans la phase régionale | 26.09.2003 | Taxe nationale de base payée | 26.09.2003 | Taxe de recherche payée | 26.09.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.09.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 17.10.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 26.09.2003 | Requête en examen déposée [2004/01] | 05.01.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.07.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.07.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.12.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.03.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.08.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.09.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.10.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/13] | 04.11.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2007 | 06   M06   Taxe payée le   29.05.2007 | 31.03.2008 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X] - WEIBIN ZHAO, DAVID OLSHEFSKI, HENNING SCHULZRINNE, "Internet Quality of Service: an Overview (2000)", CUCS-003-00 , COLUMBIA UNIV.,, (200002), URL: http://citeseer.ist.psu.edu/zhao00internet.html, (20050912), XP002345037 [X] 1-23 * paragraph [2.MOTIVATION] * * paragraph [4.1.INTEGRATED.SERVICES] * * paragraph [4.2.DIFFERANTIATED.SERVICES] * * paragraph [5.1.BASIC.PACKET.FORWARDING.OPERATION] * * paragraph [5.3.SCHEDULING] * * paragraph [6.1.ADMISSION.CONTROL] * * paragraph [6.2.POLICY.CONTROL] * | [X] - PMC SIERRE, "TOWARD CONTENT-BASED CLASSIFICATION", PMC SIERRA WHITE PAPERS ISSUE 1, (200102), XP002345038 [X] 1-23 * paragraph [4.3.CLASSIFICATION] * * paragraph [4.5.EDITING.AND.SCHEDULING] * * paragraph [5.1.1.DATA.PATH.REQUIREMENT] * | [A] - BLAKE S ET AL, "RFC 2475: An Architecture for Differentiated Services", IETF STANDARD, INTERNET ENGINEERING TASK FORCE, IETF, CH, (199812), ISSN 0000-0003, XP015008259 [A] 1-23 * paragraph [2.1.DIFFERENTIATED.SERVICES.DOMAIN] * * paragraph [2.3.TRAFFIC.CLASSIFICATION.AND.CONDITIONING] * | [A] - YAVATKAR R ET AL, "RFC 2753 A Framework for Policy-based Admission Control", IETF, (200001), XP002179102 [A] 11-23 * paragraph [3.POLICY.BASED.ADMISSION.CONTROL] * * paragraph [4.ARCHITECTURAL.ELEMENTS]; figures 1,2 * | [A] - RAJAN/S KAMAT/J C MARTIN AT&T/IBM/SUN MICROSYSTEMS M SEE/ R CHAUDHURY IBM/XYLAN/ TELSTRA D VERMA/ G POWERS/ R YAVATKAR IBM/ PACKET, "Policy Action Classes for Differentiated Services and Integrated Services", IETF STANDARD-WORKING-DRAFT, INTERNET ENGINEERING TASK FORCE, IETF, CH, (19990405), no. 1, ISSN 0000-0004, XP015034208 [A] 1-23 * paragraph [1.PURPOSE.AND.OVERVIEW] * * paragraph [2.THE.SUBCLASS.DIFFSERVACTION.] * | Recherche internationale | [Y]US5499238 (SHON SEUNG W [KR]); | [A]US5619497 (GALLAGHER BRIAN [US], et al); | [Y]US6157955 (NARAD CHARLES E [US], et al); | [A]US6189037 (ADAMS ROBERT [US], et al); | [A]US6208640 (SPELL DAVID [US], et al) |