EP1367938 - DISPOSITIF ET PROCEDE POUR CONTROLER DES TROUBLES DE LIQUIDES BIOLOGIQUES ET D'ELECTROLYTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.03.2011 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 30.10.2013 [2013/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nellcor Puritan Bennett LLC 4280 Hacienda Drive Pleasanton, CA 94588 / US | [2011/11] |
Précédent [2003/50] | Pour tous les Etats désignés Nellcor Puritan Bennett Incorporated 4280 Hacienda Drive Pleasanton, CA 94588 / US | Inventeur(s) | 01 /
SCHMITT, Joseph, M. 900G Brookside Drive Andover, MA 01810 / US | [2003/50] | Mandataire(s) | Kinsler, Maureen Catherine, et al Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | [N/P] |
Précédent [2010/16] | Kinsler, Maureen Catherine, et al Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | ||
Précédent [2010/14] | Kinsler, Maureen Catherine, et al Marks & Clerk LLP Atholl Exchange 6 Canning Street Edinburgh EH3 8EG / GB | ||
Précédent [2009/22] | Grubert, Andreas, et al King & Spalding 125 Old Broad Street London EC2N 1AR / GB | ||
Précédent [2006/23] | Grubert, Andreas Baker Botts 41 Lothbury London EC2R 7HF / GB | ||
Précédent [2003/50] | Pawlyn, Anthony Neil Urquhart-Dykes & Lord, Tower House, Merrion Way Leeds, West Yorkshire LS2 8PA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02717631.2 | 13.03.2002 | [2003/50] | WO2002US07759 | Numéro de priorité, date | US20010810918 | 16.03.2001 Format original publié: US 810918 | [2003/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02074162 | Date: | 26.09.2002 | Langue: | EN | [2002/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1367938 | Date: | 10.12.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.09.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1367938 | Date: | 05.05.2010 | Langue: | EN | [2010/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.09.2002 | Classification | IPC: | A61B5/00, A61B5/103 | [2003/50] | CPC: |
G01N21/359 (EP,US);
A61B5/0053 (EP,US);
A61B5/0059 (EP,US);
A61B5/14546 (EP,US);
A61B5/4878 (EP,US);
A61B5/02438 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/50] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG VON KÖRPERFLÜSSIGKEIT UND ELEKTROLYTSTÖRUNGEN | [2003/50] | Anglais: | DEVICE AND METHOD FOR MONITORING BODY FLUID AND ELECTROLYTE DISORDERS | [2003/50] | Français: | DISPOSITIF ET PROCEDE POUR CONTROLER DES TROUBLES DE LIQUIDES BIOLOGIQUES ET D'ELECTROLYTE | [2003/50] | Entrée dans la phase régionale | 26.09.2003 | Taxe nationale de base payée | 26.09.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.09.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.09.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 26.09.2003 | Requête en examen déposée [2003/50] | 17.09.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.03.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.11.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.03.2010 | Taxe de délivrance payée | 24.03.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.02.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 05.05.2010 | BE | 05.05.2010 | CY | 05.05.2010 | DK | 05.05.2010 | FI | 05.05.2010 | NL | 05.05.2010 | SE | 05.05.2010 | TR | 05.05.2010 | GR | 06.08.2010 | PT | 06.09.2010 | [2013/44] |
Précédent [2011/14] | AT | 05.05.2010 | |
BE | 05.05.2010 | ||
CY | 05.05.2010 | ||
DK | 05.05.2010 | ||
FI | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
GR | 06.08.2010 | ||
PT | 06.09.2010 | ||
Précédent [2011/08] | AT | 05.05.2010 | |
CY | 05.05.2010 | ||
DK | 05.05.2010 | ||
FI | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
GR | 06.08.2010 | ||
PT | 06.09.2010 | ||
Précédent [2011/07] | AT | 05.05.2010 | |
CY | 05.05.2010 | ||
DK | 05.05.2010 | ||
FI | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
GR | 06.08.2010 | ||
Précédent [2011/05] | AT | 05.05.2010 | |
CY | 05.05.2010 | ||
FI | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
GR | 06.08.2010 | ||
Précédent [2011/01] | AT | 05.05.2010 | |
FI | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
GR | 06.08.2010 | ||
Précédent [2010/50] | AT | 05.05.2010 | |
FI | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
Précédent [2010/49] | AT | 05.05.2010 | |
NL | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
Précédent [2010/45] | NL | 05.05.2010 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US5348003 (CARO RICHARD G [US]); | [Y]US6064898 (ALDRICH THOMAS K [US]); | [Y]WO0116577 (CME TELEMETRIX INC [CA], et al) |