EP1365873 - PROCEDE POUR DETERMINER LES CARACTERISTIQUES D'UN SYSTEME D'OSCILLATION D'UNE COQUILLE OSCILLANTE POUR COULEE CONTINUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.05.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.05.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.07.2005 [2005/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SMS Demag Aktiengesellschaft Eduard-Schloemann-Strasse 4 40237 Düsseldorf / DE | Pour tous les Etats désignés Salzgitter AG Gerhard-Lucas-Meyer-Strasse 3-5 31226 Peine / DE | [2003/49] | Inventeur(s) | 01 /
MÜLLER, Peter Guldener kamp 75 38239 Salzgitter / DE | 02 /
VON WYL, Horst Kiebitzmühlenstrasse 4 47169 Duisburg / DE | 03 /
FEST, Thomas Römerstrasse 110b 47228 Duisburg / DE | 04 /
WEISSBUCH, Frank Kirchstrasse 165 46539 Dinslaken / DE | 05 /
SCHWARZ, Michael Lützowstrasse 34a 46147 Oberhausen / DE | [2004/13] |
Précédent [2003/49] | 01 /
MÜLLER, Peter Guldener kamp 75 38239 Salzgitter / DE | ||
02 /
VON WYL, Horst Kiebitzmühlenstrasse 4 47169 Duisburg / DE | |||
03 /
FEST, Thomas Römerstrasse 110b 47228 Duisburg / DE | |||
04 /
WEISSBUCH, Frank Kirchstrasse 165 46539 Dinslaken / DE | |||
05 /
SCHWARZ, Michael Bruchsteg 47 46147 Oberhausen / DE | Mandataire(s) | Valentin, Ekkehard Patentanwälte Hemmerich, Valentin, Gihske, Grosse Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | [N/P] |
Précédent [2003/49] | Valentin, Ekkehard, Dipl.-Ing. Patentanwälte Hemmerich, Valentin, Gihske, Grosse, Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02719905.8 | 23.02.2002 | [2003/49] | WO2002EP01926 | Numéro de priorité, date | DE2001110081 | 02.03.2001 Format original publié: DE 10110081 | [2003/49] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02070172 | Date: | 12.09.2002 | Langue: | DE | [2002/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1365873 | Date: | 03.12.2003 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 12.09.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1365873 | Date: | 14.07.2004 | Langue: | DE | [2004/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.09.2002 | Classification | IPC: | B22D11/053, B22D11/16, B22D11/22 | [2003/49] | CPC: |
B22D11/053 (EP);
B22D11/165 (EP);
B22D11/166 (EP);
B22D11/22 (EP)
| Etats contractants désignés | DE [2004/29] |
Précédent [2003/49] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM ERMITTELN VON KENNDATEN EINES OSZILLATIONSSYSTEMS EINER OSZILLIERENDEN STRANGGIESSKOKILLE | [2003/49] | Anglais: | METHOD FOR DETERMINING THE CHARACTERISTICS OF AN OSCILLATION SYSTEM IN AN OSCILLATING CONTINUOUS CASTING MOULD | [2003/49] | Français: | PROCEDE POUR DETERMINER LES CARACTERISTIQUES D'UN SYSTEME D'OSCILLATION D'UNE COQUILLE OSCILLANTE POUR COULEE CONTINUE | [2003/49] | Entrée dans la phase régionale | 16.07.2003 | Taxe nationale de base payée | 16.07.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.07.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.09.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 16.07.2003 | Requête en examen déposée [2003/49] | 30.01.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.03.2004 | Taxe de délivrance payée | 30.03.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.04.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XDA]WO9633035 (MANNESMANN AG [DE], et al) [XD] 15-17 * page 7, line 10 - line 14; figures 1-4; claims 1-9 * [A] 1; | [XA]EP0992302 (SCHLOEMANN SIEMAG AG [DE]) [X] 15-17 * paragraph [0033]; figure 1; claim 10 * [A] 1,3; | [A]US4615375 (BOWER JOHN E [US], et al); | [A]US3893502 (SLAMAR FRANK); | [A]US4532975 (IVES KENNETH D [US]) |