EP1485236 - ROBOT DE SERVICE, ACTIONNEUR ET PROCEDE DE COMMANDE ASSOCIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 25.11.2011 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.11.2011 | Retrait de la demande | publié le 28.12.2011 [2011/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Korea Institute of Science and Technology 39-1 Hawolgok-dong, Sungbook-ku Seoul 136-130 / KR | [2004/51] | Inventeur(s) | 01 /
KIM, Mun-Sang, Jinheung Apt. 8-502 65, Cheongdam-Dong, Gangnam-Gu Seoul 135-100 / KR | 02 /
KANG, Sung-Chul, Sibeom Comp. Hyeondae Apt 416-402 92, Seohyeon-Dong, Bundang-Gu Seongnam, Gyeonggi-Do 463-050 / KR | 03 /
CHO, Chang-Hyun, Jugong Apt. 431-601 Dunchon-Dong, Gangdong-Gu Seoul 134-060 / KR | 04 /
SHIN, Hyun-Oh 523, Yangjeong-Dong, Buk-Gu Ulsan 683-380 / KR | 05 /
KIM, Jea-Sun, Hyeondae1-cha Apt. 103-103 390-5, Ssangyong1-Dong Cheonan, Chungcheongnam-Do 330-091 / KR | 06 /
HWANG, Yo-Ha, Woosung Apt. 29-1003 Jamsil-Dong, Songpa-Gu Seoul 138-220 / KR | [2004/51] | Mandataire(s) | Burbaud, Eric Cabinet Plasseraud ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2004/51] | Burbaud, Eric Cabinet Plasseraud 65/67 rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 02720655.6 | 18.04.2002 | [2004/51] | WO2002KR00710 | Numéro de priorité, date | KR20000008321 | 16.02.2002 Format original publié: KR 2000008321 | [2004/51] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03072315 | Date: | 04.09.2003 | Langue: | EN | [2003/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1485236 | Date: | 15.12.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.09.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 04.09.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.12.2010 | Classification | IPC: | B25J9/10, B25J9/16, B25J17/02, B25J19/00 | [2011/01] | CPC: |
B25J17/0208 (EP,US);
B25J13/00 (KR);
B25J19/0091 (EP,US);
B25J9/1015 (EP,US);
B25J9/1633 (EP,US);
B25J9/1697 (EP,US);
F15B1/02 (KR);
G05B2219/39527 (EP,US);
G05B2219/39577 (EP,US);
|
Précédent IPC [2004/51] | B25J13/00 | Etats contractants désignés | FR [2004/51] | Titre | Allemand: | ARBEITSROBOTER, STELLGLIED UND STEUERVERFAHREN DAFÜR | [2004/51] | Anglais: | WORKING ROBOT, ACTUATOR AND CONTROL METHOD THEREOF | [2004/51] | Français: | ROBOT DE SERVICE, ACTIONNEUR ET PROCEDE DE COMMANDE ASSOCIE | [2004/51] | Entrée dans la phase régionale | 04.09.2003 | Traduction produite | 15.09.2004 | Taxe nationale de base payée | 15.09.2004 | Taxe de recherche payée | 15.09.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.09.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.09.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: KR | 15.09.2004 | Requête en examen déposée [2004/51] | 22.11.2011 | Demande retirée par le demandeur [2011/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.04.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 03.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 16.09.2004 | 03   M06   Taxe payée le   05.11.2004 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JPS6157401 (NISSAN MOTOR) [Y] 7-9,12-14,19,20 * abstract *; | [A]JPH0187088U (UNKNOWN APPLICANT) [A] 1-20* figures 1,2 *; | [A]US5345675 (YAMANAKA YASUROU [JP], et al) [A] 1-20 * abstract *; | [XY] - CHANG-HYUN CHO ET AL, "Visual tracking manipulator with redundancy and its application to robotic wheel assembly", PROCEEDINGS OF THE 2001 IEEE/RSJ INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS. (IROS 2001). MAUI, HAWAII, OCT. 29 - NOV. 3, 2001; [IEEE/RSJ INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS], NEW YORK, NY : IEEE, US, (20011029), vol. 3, doi:10.1109/IROS.2001.977173, ISBN 978-0-7803-6612-1, pages 1376 - 1381, XP010573766 [X] 1-4,6,10,11,15,17 * abstract * * page 1376, column r, paragraph l * * page 1377, column l, paragraph 1 * * page 1379, column l, paragraph 2 - column r, paragraph l * [Y] 5,7-9,12-14,16,18-20 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IROS.2001.977173 | [Y] - SON J S ET AL, "Preliminary results on grasping with vision and touch", INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS '96, IROS 96, PROCEEDINGS OF THE 1996 L EEE/RSJ INTERNATIONAL CONFERENCE ON OSAKA, JAPAN 4-8 NOV. 1996, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, (19961104), vol. 3, doi:10.1109/IROS.1996.568952, ISBN 978-0-7803-3213-3, pages 1068 - 1075, XP010212557 [Y] 5,16,18 * abstract * * page 1073, column l * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IROS.1996.568952 | Recherche internationale | [A]US5272423 (KIM DONG-IL [KR]); | [A]JPH06270060 (SHIN MEIWA IND CO LTD); | [A]JPH01274218 (FANUC LTD); | [A]JPH05143150 (KOMATSU MFG CO LTD); | [A]JPH02212086 (IBM JAPAN) |