EP1436139 - PROCEDE DE FABRICATION D'UNE CEINTURE ABDOMINALE, ET MOULE CORRESPONDANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2004/29] | PROCEDE DE FABRICATION DE CEINTURE ABDOMINALE, ET MOULE CORRESPONDANT | ||
[2006/20] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.03.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.03.2007 | Demande réputée retirée | publié le 02.05.2007 [2007/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hyundae Medical Co., Ltd. 1242-7, Jeongwang-2dong Siheung 429-848 / KR | [2004/29] | Inventeur(s) | 01 /
CHAE, Joon-suk, Mockdong-shinsigaji Apartment 1411 Dong 104 Ho, 329, Shinjung-dong Yangcheon-gu, Seoul 158-070 / KR | [2004/29] | Mandataire(s) | Bankes, Stephen Charles Digby, et al Baron Warren Redfern 1000 Great West Road Brentford TW8 9DW / GB | [N/P] |
Précédent [2004/29] | Bankes, Stephen Charles Digby, et al BARON & WARREN 19 South End Kensington London W8 5BU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02720658.0 | 19.04.2002 | [2004/29] | WO2002KR00721 | Numéro de priorité, date | KR20010063558 | 16.10.2001 Format original publié: KR 2001063558 | [2004/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03033245 | Date: | 24.04.2003 | Langue: | EN | [2003/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1436139 | Date: | 14.07.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.04.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 24.04.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.06.2005 | Classification | IPC: | B29C65/04, A61F5/02 | [2006/20] | CPC: |
B29C66/472 (EP,US);
B29C65/04 (EP,KR,US);
A61F5/028 (EP,US);
B29C66/1122 (EP,US);
B29C66/433 (EP,US);
B29C66/45 (EP,US);
|
Précédent IPC [2005/17] | B29C65/04, A61H21/00, A61F5/02 | ||
Précédent IPC [2004/29] | B29C65/04, A61H21/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2006/27] |
Précédent [2004/29] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES UNTERLEIBGÜRTELS UND FORMWERKZEUG | [2004/29] | Anglais: | METHOD OF MANUFACTURING AN ABDOMINAL BELT AND MOULD | [2004/29] | Français: | PROCEDE DE FABRICATION D'UNE CEINTURE ABDOMINALE, ET MOULE CORRESPONDANT | [2006/20] |
Précédent [2004/29] | PROCEDE DE FABRICATION DE CEINTURE ABDOMINALE, ET MOULE CORRESPONDANT | Entrée dans la phase régionale | 30.05.2003 | Taxe nationale de base payée | 30.05.2003 | Taxe de recherche payée | 30.05.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.05.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 30.05.2003 | Requête en examen déposée [2004/29] | 19.08.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.10.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.03.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.10.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/18] | 08.12.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPS60131226 ; | [A]US3234064 (GEORGE SMITH) [A] 1,2 * column 2, line 11 - column 3, line 12 ** figure - *; | [A]US4743328 (ZWIRNER GERHARD [DE]) [A] 1,2 * abstract *; | [X]WO9532690 (ROYCE MEDICAL CO [US]) [X] 1,2 * page 14, line 26 - page 21, line 27 * * figures 11-18 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19851120), vol. 009, no. 294, Database accession no. (M - 431), & JP60131226 A 19850712 (TOSHIO NISHINO) [A] 1,2 * abstract * | Recherche internationale | [A]US5690609 (HEINZE III FRANK D [US]); | [A]KR20000066548 (JANG IK CHUN [KR]); | [A]KR20000073327 (IDEANURI [KR]); | [A]US4836194 (SEBASTIAN PETER R [US], et al); | [A]JPH10245701 (KUSAKABE TAKESHI); | [A]JP2000005207 (KANEKO MARIKO) |