EP1374427 - PLAN DE FREQUENCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.01.2010 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.10.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, TR | publié le 09.11.2011 [2011/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Skyworks Solutions, Inc. 5221 California Avenue Irvine, CA 92612 / US | [2004/10] |
Précédent [2004/01] | Pour tous les Etats désignés Conexant Systems, Inc. 4311 Jamboree Road Newport Beach, CA 92660 / US | Inventeur(s) | 01 /
MOLNAR, Alyosha, C. 747 Knapp Drive Santa Barbara, CA 93108 / US | 02 /
MAGOON, Rahul 102 Southbrook Irvine, CA 92604 / US | 03 /
DOMINO, William, J. 4740 Via Corona Yorba Linda, CA 92887-1813 / US | 04 /
ZHANG, Andrew 19218 Cecelia Place Cerritos, CA 90703 / US | 05 /
DAMGAARD, Morten 24911 Sausalito Street Laguna Hills, CA 92653-5208 / US | [2004/01] | Mandataire(s) | REHBERG HÜPPE + PARTNER Patentanwälte PartG mbB Robert-Gernhardt-Platz 1 37073 Göttingen / DE | [N/P] |
Précédent [2004/01] | Patentanwälte Rehberg + Hüppe Nikolausberger Weg 62 37073 Göttingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02721580.5 | 26.03.2002 | [2004/01] | WO2002US09232 | Numéro de priorité, date | US20010823680 | 30.03.2001 Format original publié: US 823680 | [2004/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02080390 | Date: | 10.10.2002 | Langue: | EN | [2002/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1374427 | Date: | 02.01.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.10.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1374427 | Date: | 11.03.2009 | Langue: | EN | [2009/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 10.10.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.11.2005 | Classification | IPC: | H04B1/40 | [2004/01] | CPC: |
H03D7/163 (EP,US);
H04B1/40 (KR);
H03L7/185 (EP,US);
H03L7/1974 (EP,US);
H04B1/403 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/01] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FREQUENZPLAN | [2004/01] | Anglais: | FREQUENCY PLAN | [2004/01] | Français: | PLAN DE FREQUENCE | [2004/01] | Entrée dans la phase régionale | 27.08.2003 | Taxe nationale de base payée | 27.08.2003 | Taxe de recherche payée | 27.08.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.08.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.10.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 27.08.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.08.2003 | Requête en examen déposée [2004/01] | 08.05.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.09.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.10.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.01.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.10.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.01.2009 | Taxe de délivrance payée | 16.01.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.12.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2007 | 06   M06   Taxe payée le   27.04.2007 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 11.03.2009 | BE | 11.03.2009 | CY | 11.03.2009 | DK | 11.03.2009 | FI | 11.03.2009 | IT | 11.03.2009 | NL | 11.03.2009 | TR | 11.03.2009 | IE | 26.03.2009 | LU | 26.03.2009 | CH | 31.03.2009 | LI | 31.03.2009 | MC | 31.03.2009 | SE | 11.06.2009 | GR | 12.06.2009 | ES | 22.06.2009 | PT | 24.08.2009 | [2011/44] |
Précédent [2011/21] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
DK | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
IT | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
IE | 26.03.2009 | ||
LU | 26.03.2009 | ||
CH | 31.03.2009 | ||
LI | 31.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
GR | 12.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
PT | 24.08.2009 | ||
Précédent [2011/14] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
DK | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
IT | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
IE | 26.03.2009 | ||
CH | 31.03.2009 | ||
LI | 31.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
GR | 12.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
PT | 24.08.2009 | ||
Précédent [2010/47] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
DK | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
IE | 26.03.2009 | ||
CH | 31.03.2009 | ||
LI | 31.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
GR | 12.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
PT | 24.08.2009 | ||
Précédent [2010/08] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
DK | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
IE | 26.03.2009 | ||
CH | 31.03.2009 | ||
LI | 31.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
PT | 24.08.2009 | ||
Précédent [2010/07] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
IE | 26.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
PT | 24.08.2009 | ||
Précédent [2009/49] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
PT | 24.08.2009 | ||
Précédent [2009/47] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
Précédent [2009/46] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
ES | 22.06.2009 | ||
Précédent [2009/43] | AT | 11.03.2009 | |
BE | 11.03.2009 | ||
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
Précédent [2009/40] | AT | 11.03.2009 | |
FI | 11.03.2009 | ||
NL | 11.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
Précédent [2009/38] | FI | 11.03.2009 | |
NL | 11.03.2009 | ||
SE | 11.06.2009 | ||
Précédent [2009/34] | NL | 11.03.2009 | Citations: | Recherche | [X]EP0905879 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1-23 * paragraph [0018] - paragraph [0041]; figure 2 *; | [X]WO0120774 (CONEXANT SYSTEMS INC [US]) [X] 1-23* page 1, line 1 - page 26, line 7; figures 1-10 * | Recherche internationale | [X]US4211975 (KURODA MASAHIRO [JP]); | [X]US4479257 (AKIYAMA KOJI [JP]); | [Y]US5696950 (ICHINOSE KAZUSHIGE [JP], et al); | [Y]US6122506 (LAU CHUNG Y [US], et al) |