EP1402530 - UNITE DE TRAITEMENT DE SIGNAUX ET APPAREIL DE REPRODUCTION D'INFORMATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 11.11.2005 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.11.2005 | Retrait de la demande | publié le 28.12.2005 [2005/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2004/14] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
POZIDIS, Charalampos Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
COENE, Willem, M., J., M. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 03 /
BERGMANS, Johannes, W., M. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [2004/14] | Mandataire(s) | Deguelle, Wilhelmus H. G. Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2004/14] | Deguelle, Wilhelmus Hendrikus Gerardus Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 02722628.1 | 24.04.2002 | [2004/14] | WO2002IB01484 | Numéro de priorité, date | EP20010201710 | 10.05.2001 Format original publié: EP 01201710 | [2004/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02091378 | Date: | 14.11.2002 | Langue: | EN | [2002/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1402530 | Date: | 31.03.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.11.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.11.2002 | Classification | IPC: | G11B20/14 | [2004/14] | CPC: |
G11B20/1426 (EP,US);
G11B20/10 (KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/14] | Titre | Allemand: | SIGNALSPROZESSOR UND -GERÄT ZUR INFORMATIONSWIEDERGABE | [2004/14] | Anglais: | SIGNAL PROCESSOR AND APPARATUS FOR REPRODUCING INFORMATION | [2004/14] | Français: | UNITE DE TRAITEMENT DE SIGNAUX ET APPAREIL DE REPRODUCTION D'INFORMATIONS | [2004/14] | Entrée dans la phase régionale | 10.12.2003 | Taxe nationale de base payée | 10.12.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.12.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.12.2003 | Requête en examen déposée [2004/14] | 03.11.2005 | Demande retirée par le demandeur [2005/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DA]EP0821360 (SONY CORP [JP]) [DA] 1-5,7 * page 2, line 43 - line 56 * * page 3, line 22 - line 43 * * page 4, line 10 - line 12 * * page 7, line 11 - line 13 * * page 19, line 10 - line 16 * * page 22, line 5 - line 46 * * figures 3,11 *; | [A]US5444680 (UMEZAWA MASARU [JP], et al) [A] 1,7 * column 1, line 55 - column 2, line 9 * * column 2, line 36 - line 53 * * column 3, line 23 - column 4, line 63 * |