EP1426111 - DISPOSITIF DE DEFIBRAGE DU BOIS AUTOMOTEUR ET DISPOSITIF DE DEFIBRAGE DU BOIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.05.2007 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.05.2007 | Demande réputée retirée | publié le 20.06.2007 [2007/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 5-1, Koraku 2-chome Bunkyo-ku Tokyo 112-0004 / JP | [N/P] |
Précédent [2004/24] | Pour tous les Etats désignés HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. 5-1, Koraku 2-chome Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004 / JP | Inventeur(s) | 01 /
UEDA, Kazunori 20-29-407, Kandatsuchuo 2-chome Tsuchiura-shi, Ibaraki 300-0011 / JP | 02 /
SEKI, Kazuhide 3-10, Onogawa Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0053 / JP | 03 /
TANAKA, Masamichi 20-29-213, Kandatsuchuo 2-chome Tsuchiura-shi, Ibaraki 300-0011 / JP | 04 /
SHIBA, Yoshimi 750-1, Takasai Shimotsuma-shi, Ibaraki 304-0031 / JP | 05 /
IIDA, Tsutomu 4-1-509, Inayoshiminami 2-chome, Chiyodamachi Niihari-gun, Ibaraki 315-0055 / JP | 06 /
YAGISHITA, Makoto 1828-1-325, Niihari, Chiyodamachi Niihari-gun, Ibaraki 315-0051 / JP | [2004/24] | Mandataire(s) | Beetz & Partner mbB Patentanwälte Prinzregentenstraße 54 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/24] | Beetz & Partner Patentanwälte Steinsdorfstrasse 10 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02724694.1 | 07.05.2002 | [2004/24] | WO2002JP04424 | Numéro de priorité, date | JP20010152504 | 22.05.2001 Format original publié: JP 2001152504 | [2004/24] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02094444 | Date: | 28.11.2002 | Langue: | EN | [2002/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1426111 | Date: | 09.06.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.11.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 28.11.2002 | Classification | IPC: | B02C23/02, B02C21/02, B02C18/18, B27L11/00 | [2004/24] | CPC: |
B02C21/026 (EP,US);
B27L11/06 (KR);
B02C18/18 (EP,US);
B02C18/2241 (EP,US);
B02C2023/165 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/24] | Titre | Allemand: | HOLZZERKLEINERUNGSMASCHINE MIT SELBSTANTRIEB UND HOLZZERKLEINERUNGSMASCHINE | [2004/24] | Anglais: | SELF-PROPELLING WOOD CRUSHER AND WOOD CRUSHER | [2004/24] | Français: | DISPOSITIF DE DEFIBRAGE DU BOIS AUTOMOTEUR ET DISPOSITIF DE DEFIBRAGE DU BOIS | [2004/24] | Entrée dans la phase régionale | 14.01.2003 | Traduction produite | 03.04.2003 | Taxe nationale de base payée | 03.04.2003 | Taxe de recherche payée | 03.04.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.04.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 14.01.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.04.2003 | Requête en examen déposée [2004/24] | 01.12.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/25] | 09.01.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2006 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]JPS346196Y ; | [Y]DE2127971 (COACHELLA VALLEY ORGANIC FRETI); | [Y]JPS60194503U ; | [X]JPS62148355U ; | [Y]JPH027222U ; | [Y]JPH0584451 (TAKIRON CO); | [Y]JPH10156210 (KOMATSU ZENOA KK); | [A]JPH10331185 (JIYAKUTEI ENG KK); | [Y]US5947395 (PETERSON ARNOLD N [US], et al); | [Y]JPH11347440 (KOMATSU ZENOA KK); | [Y]JP3065694U |