03.07.2009 |
Rejet de la demande |
publié le 05.08.2009 [2009/32] |
11.03.2009 |
Nouvelle entrée: envoi du procès-verbal de la procédure orale |
|
11.03.2009 |
Nouvelle entrée: envoi de la notification relative au rejet de la demande |
|
20.12.2008 |
Nouvelle entrée: date de la procédure orale |
|
17.10.2008 |
Changement - demandeur |
publié le 19.11.2008 [2008/47] |
14.05.2008 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.04.2008 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
21.12.2007 |
Premier rapport d'examen |
|
15.12.2007 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
16.05.2007 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
03.04.2007 |
Requête en examen préliminaire |
|
11.04.2006 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
20.05.2005 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.10.2004 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 24.11.2004 [2004/48] |
08.10.2004 |
Requête en examen présentée |
publié le 24.11.2004 [2004/48] |
13.09.2004 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
30.07.2004 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
14.05.2004 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
18.12.2003 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
18.12.2003 |
Annulation: paiement d'une taxe pour un Etat autorisant l'extension |
|
18.12.2003 |
Annulation: Etat autorisant l'extension retiré |
|
20.11.2003 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
09.12.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
06.12.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
11.11.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
16.07.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|