EP1479016 - UNITE DE GESTION DES DROITS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 03.07.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2009 | Rejet de la demande | publié le 05.08.2009 [2009/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Précédent [2008/47] | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Précédent [2004/48] | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza-Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
OOHO, Masahiro 3-14-531, Miyukihigashimachi Neyagawa-shi, Osaka 572-0055 / JP | 02 /
OKAMOTO, Ryuichi 4-36-309-B502, Sengokunishimachi Kadoma-shi, Osaka 571-0014 / JP | 03 /
YAMAMOTO, Masaya 7-41, Higashimakino-cho Hirakata-shi, Osaka 573-1151 / JP | 04 /
UESAKA, Yasushi 2-16-16, Tsutsujigaokakita Sanda-shi, Hyogo 669-1348 / JP | 05 /
TOKUDA, Katsumi 1-13-2, Soen Ikeda-shi, Osaka 563-0038 / JP | 06 /
INOUE, Mitsuhiro 3-12-19, Takejima, Nishiyodogawa-ku Osaka-shi, Osaka 555-0011 / JP | [2004/48] | Mandataire(s) | Gassner, Wolfgang Dr. Gassner & Partner mbB Patentanwälte Marie-Curie-Strasse 1 91052 Erlangen / DE | [N/P] |
Précédent [2004/48] | Gassner, Wolfgang, Dr. Patentanwalt, Nägelsbachstrasse 49a 91052 Erlangen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02728170.8 | 28.05.2002 | [2004/48] | WO2002JP05142 | Numéro de priorité, date | JP20010160290 | 29.05.2001 Format original publié: JP 2001160290 | JP20010224413 | 25.07.2001 Format original publié: JP 2001224413 | JP20010291593 | 25.09.2001 Format original publié: JP 2001291593 | [2004/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO02097693 | Date: | 05.12.2002 | Langue: | EN | [2002/49] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1479016 | Date: | 24.11.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.12.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.09.2004 | Classification | IPC: | G06F17/60 | [2004/48] | CPC: |
G06Q10/10 (EP,US);
G06F17/00 (KR);
G06F21/00 (KR);
G06F21/10 (EP,US);
G06F21/105 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, ES, FR, GB, IT, LI [2004/48] | Titre | Allemand: | EINHEIT ZUR VERWALTUNG VON RECHTEN | [2004/48] | Anglais: | RIGHTS MANAGEMENT UNIT | [2004/48] | Français: | UNITE DE GESTION DES DROITS | [2004/48] | Entrée dans la phase régionale | 10.11.2003 | Taxe nationale de base payée | 10.11.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.11.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.12.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 10.11.2003 | Requête en examen déposée [2004/48] | 19.12.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.04.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.03.2009 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 18.03.2009 | 11.03.2009 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 16.03.2009 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2009/32] | 18.03.2009 | Date des procédures orales | 18.03.2009 | Date des procédures orales (annulées) | 26.03.2009 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2009/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 06.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5845281 (BENSON GREG [SE], et al) [A] 1-22 * column 2, line 50 - column 4, line 40 * * column 5, line 17 - column 8, line 26 ** column 11, line 9 - column 13, line 5 *; | [XA]WO0059150 (MICROSOFT CORP [US]) [X] 1-5,8-10,13-17,22 * page 3, line 12 - page 5, line 10 * * page 10, line 3 - page 20, line 3 * * page 21, line 1 - page 35, line 22 * * page 39, line 25 - page 46, line 12 * [A] 7,11,12,18-21; | [A]US6170060 (MOTT TIMOTHY [US], et al) [A] 1-22 * column 2, line 10 - line 20 * * column 2, line 60 - column 5, line 65 * * column 7, line 65 - column 9, line 57 * * column 10, line 59 - column 13, line 58 * |