EP1503327 - APPAREIL D'AFFICHAGE DE CODE A BARRES DYNAMIQUE, PROCEDE DE GENERATION DE CODE A BARRES DYNAMIQUE ET SUPPORT DE STOCKAGE GENERANT UN CODE A BARRES DYNAMIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.06.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.06.2008 | Demande réputée retirée | publié le 09.07.2008 [2008/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Global Value Corporation 1-4, Shinjuku 2-chome Shinjuku-ku Tokyo 160-0022 / JP | Pour tous les Etats désignés Code.X Inc. 3-6-4 Akasaka Minato-ku Takyo 107-0052 / JP | [2006/07] |
Précédent [2005/05] | Pour tous les Etats désignés Nakamura, Norio 24-12, Tsurumaki 3-chome Setagaya-ku, Tokyo 154-0016 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Kato, Tatemi 38-21, Funabashi 1-chome Setagaya-ku, Tokyo 156-0055 / JP | |||
Pour tous les Etats désignés Owada, Hiroshi 27-22, Kakinokizaka 1-chome Meguro-ku, Tokyo 152-0022 / JP | Inventeur(s) | 01 /
OWADA, Hiroshi 27-22, Kakinokizaka 1-chome Meguro-ku, Tokyo 152-0022 / JP | [2005/05] | Mandataire(s) | Skone James, Robert Edmund, et al Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Précédent [2006/07] | Skone James, Robert Edmund, et al GILL JENNINGS & EVERY, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | ||
Précédent [2005/05] | Skone James, Robert Edmund GILL JENNINGS & EVERY, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02730789.1 | 30.05.2002 | [2005/05] | WO2002JP05277 | Numéro de priorité, date | JP20020121286 | 23.04.2002 Format original publié: JP 2002121286 | [2005/05] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03091944 | Date: | 06.11.2003 | Langue: | EN | [2003/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1503327 | Date: | 02.02.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.11.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 06.11.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.11.2005 | Classification | IPC: | G06K19/06 | [2007/41] | CPC: |
G06K19/06028 (EP,US);
G06K19/06112 (EP);
G06K7/1095 (EP,US);
G06Q30/06 (EP,US)
|
Précédent IPC [2005/05] | G06K19/07, G06F17/60, H04M1/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2005/05] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DYNAMISCHE STRICHCODEANZEIGEVORRICHTUNG, DYNAMISCHES STRICHCODEERZEUGUNGSVERFAHREN UND DYNAMISCHEN STRICHCODEERZEUGENDES SPEICHERMEDIUM | [2005/05] | Anglais: | DYNAMIC BAR CODE DISPLAY APPARATUS; DYNAMIC BAR CODE GENERATION METHOD; AND STORAGE MEDIUM GENERATING DYNAMIC BAR CODE | [2005/05] | Français: | APPAREIL D'AFFICHAGE DE CODE A BARRES DYNAMIQUE, PROCEDE DE GENERATION DE CODE A BARRES DYNAMIQUE ET SUPPORT DE STOCKAGE GENERANT UN CODE A BARRES DYNAMIQUE | [2005/05] | Entrée dans la phase régionale | 23.11.2004 | Traduction produite | 22.11.2004 | Taxe nationale de base payée | 22.11.2004 | Taxe de recherche payée | 22.11.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.11.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 22.11.2004 | Requête en examen déposée [2005/05] | 24.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.02.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.08.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.01.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/28] | 18.02.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5450491 (MCNAIR BRUCE E [US]) [A] 1-4,10-14 * the whole document *; | [A]US5939699 (PERTTUNEN CARY D [US], et al) [A] 1-4,10-14 * the whole document *; | [A]DE10005486 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1* the whole document * | Recherche internationale | [Y]JP2002032723 (SHARP KK); | [Y]JP2002111809 (DENSO CORP); | [Y]JP2002099481 (NTT COMM KK); | [Y]JP2002024962 (NIPPON LSI CARD CO LTD); | [Y]JPH05258126 ; | [Y]JPH1166222 (FUJITSU LTD) |