EP1435347 - PROCEDE DE JONCTION D'OXYDE SUPRACONDUCTEUR ET CORPS A CET EFFET [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.11.2008 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.10.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 01.12.2010 [2010/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés International Superconductivity Technology Center, The Juridical Foundation 6th floor, Eishin Kaihatsu Building, 34-3, Shinbashi 5-chome, Minato-ku Tokyo 105-0004 / JP | [2008/01] |
Précédent [2004/28] | Pour tous les Etats désignés International Superconductivity Technology Center, The Juridical Foundation 6th floor, Eishin Kaihatsu Building, 34-3, Shinbashi 5-chome, Minato-ku Tokyo 105-0004 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Iida, Kazumasa c/o Superconductivity Res. Lab. Intern. Supercund. Tech. Ctr. 1-10-13,Shinonome Koto-ku, Tokyo 135-0062 / JP | 02 /
Yoshioka, Junko Superconductivity Res. Lab. Intern. Supercond. Tech. Ctr. 1-10-13, Shinonome Koto-ku, Tokyo 135-0062 / JP | 03 /
Sakai, Naomichi c/o Superconductivity Res. Lab. Intern. Supercond. Tech. Ctr. 1-10-13, Shinonome Koto-ku, Tokyo 135-0062 / JP | 04 /
Murakami, Masato c/o Superconductivity Res. Lab. Intern. Supercond. Tech. Ctr. 1-10-13, Shinonome Koto-ku, Tokyo 135-0062 / JP | [2004/28] | Mandataire(s) | SSM Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB Joseph-Wild-Straße 20 81829 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/28] | Schwabe - Sandmair - Marx Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02736067.6 | 12.06.2002 | [2004/28] | WO2002JP05836 | Numéro de priorité, date | JP20010197713 | 29.06.2001 Format original publié: JP 2001197713 | [2004/28] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03002483 | Date: | 09.01.2003 | Langue: | EN | [2003/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1435347 | Date: | 07.07.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.01.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1435347 | Date: | 02.01.2008 | Langue: | EN | [2008/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 09.01.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.05.2006 | Classification | IPC: | C04B37/00, C30B33/06, H01B3/00 | [2004/28] | CPC: |
C04B35/6262 (EP,US);
C04B37/00 (KR);
C04B35/4508 (EP,US);
C04B35/6268 (EP,US);
C04B37/005 (EP,US);
H10N60/0268 (EP,US);
H10N60/80 (EP,US);
B32B2315/02 (EP,US);
C04B2235/3205 (EP,US);
C04B2235/3215 (EP,US);
C04B2235/3224 (EP,US);
C04B2235/3225 (EP,US);
C04B2235/3229 (EP,US);
C04B2235/3282 (EP,US);
C04B2235/3291 (EP,US);
C04B2235/408 (EP,US);
C04B2235/80 (EP,US);
C04B2237/04 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/28] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | METHODE ZUM VERINDEN VON SUPRALEITERN UND EIN VERBUNDSUPRALEITER | [2004/28] | Anglais: | METHOD OF JOINING OXIDE SUPERCONDUCTOR AND OXIDE SUPERCONDUCTOR JOINER | [2004/28] | Français: | PROCEDE DE JONCTION D'OXYDE SUPRACONDUCTEUR ET CORPS A CET EFFET | [2004/28] | Entrée dans la phase régionale | 25.02.2003 | Traduction produite | 25.02.2003 | Taxe nationale de base payée | 25.02.2003 | Taxe de recherche payée | 25.02.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.02.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.02.2003 | Requête en examen déposée [2004/28] | 16.10.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.02.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.07.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.11.2007 | Taxe de délivrance payée | 02.11.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.10.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 02.01.2008 | BE | 02.01.2008 | CH | 02.01.2008 | CY | 02.01.2008 | DK | 02.01.2008 | FI | 02.01.2008 | IT | 02.01.2008 | LI | 02.01.2008 | NL | 02.01.2008 | TR | 02.01.2008 | SE | 02.04.2008 | GR | 03.04.2008 | ES | 13.04.2008 | PT | 02.06.2008 | IE | 12.06.2008 | LU | 12.06.2008 | MC | 30.06.2008 | [2010/48] |
Précédent [2010/37] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
IT | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
TR | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
IE | 12.06.2008 | ||
LU | 12.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Précédent [2010/32] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
IT | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
IE | 12.06.2008 | ||
LU | 12.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Précédent [2009/39] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
IT | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
IE | 12.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Précédent [2009/33] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
IE | 12.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Précédent [2009/23] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
IE | 12.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Précédent [2009/07] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Précédent [2008/46] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Précédent [2008/43] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Précédent [2008/42] | AT | 02.01.2008 | |
CH | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Précédent [2008/39] | AT | 02.01.2008 | |
CH | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
Précédent [2008/35] | CH | 02.01.2008 | |
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
Précédent [2008/27] | NL | 02.01.2008 | Citations: | Recherche | [A]US5439879 (SALAMA KAMEL [US], et al) | Recherche internationale | [A]JPH01160877 (TOSHIBA CORP); | [Y]JPH01242473 (SHOWA DENKO KK); | [A]JPH038777 (NGK INSULATORS LTD); | [Y]JPH0316966 (DOWA MINING CO); | [Y]JPH04104970 (FURUKAWA ELECTRIC CO LTD); | [Y]JPH05279028 ; | [Y]JPH0717774 (RAILWAY TECHNICAL RES INST); | [Y]JPH1084141 (KOKUSAI CHODENDO SANGYO GIJUTS, et al); | [Y]US5786304 (KIMURA KEIICHI [JP], et al); | [Y]JP2001114576 (DOWA MINING CO, et al) |