EP1432817 - PROCEDES ET RESEAUX DE DETECTION DE MOLECULES BIOLOGIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.05.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.05.2009 | Demande réputée retirée | publié le 01.07.2009 [2009/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wang, Yingjian 65 Frank Street Worcester, MA 01604 / US | [2004/27] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2004/27] | Mandataire(s) | Jones, Graham Henry Graham Jones & Company 77 Beaconsfield Road Blackheath, London SE3 7LG / GB | [N/P] |
Précédent [2004/27] | Jones, Graham Henry Graham Jones & Company 77 Beaconsfield Road Blackheath, London SE3 7LG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02742197.3 | 18.06.2002 | [2004/27] | WO2002US19346 | Numéro de priorité, date | US20010329311P | 01.10.2001 Format original publié: US 329311 P | [2004/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03029490 | Date: | 10.04.2003 | Langue: | EN | [2003/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1432817 | Date: | 30.06.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.04.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 10.04.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.11.2006 | Classification | IPC: | C12Q1/68, G01N33/50, G01N33/543, G01N33/68, B01J19/00 | [2006/52] | CPC: |
G01N33/6842 (EP);
B01J19/0046 (EP);
B82Y30/00 (EP);
C12Q1/6837 (EP);
G01N33/5005 (EP);
G01N33/54306 (EP);
G01N33/54366 (EP);
G01N33/6854 (EP);
B01J2219/00387 (EP);
B01J2219/00497 (EP);
B01J2219/0052 (EP);
B01J2219/00527 (EP);
B01J2219/00576 (EP);
B01J2219/00659 (EP);
B01J2219/00673 (EP);
B01J2219/00675 (EP);
B01J2219/00677 (EP);
B01J2219/00722 (EP);
B01J2219/00725 (EP);
B01J2219/00743 (EP);
C07B2200/11 (EP);
C40B40/00 (EP)
(-)
| C-Set: |
C12Q1/6837, C12Q2565/515 (EP)
|
Précédent IPC [2004/27] | C12Q1/68, C12Q1/70, C07H21/04, C07H21/00, G01N33/53, C07K16/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/27] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND ARRAYS ZUM NACHWEIS BIOLOGISCHER MOLEKÜLE | [2004/27] | Anglais: | METHODS AND ARRAYS FOR DETECTING BIOLOGICAL MOLECULES | [2004/27] | Français: | PROCEDES ET RESEAUX DE DETECTION DE MOLECULES BIOLOGIQUES | [2004/27] | Entrée dans la phase régionale | 30.06.2003 | Taxe nationale de base payée | 30.06.2003 | Taxe de recherche payée | 30.06.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.06.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 30.06.2003 | Requête en examen déposée [2004/27] | 03.01.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/27] | 30.01.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.02.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2008 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5503980 (CANTOR CHARLES R [US]) [X] 1-37 * abstract * * column 5, line 40 - column 7, line 5 * * column 10, line 66 - column 11, line 25; figures 1-11; claim - *; | [X]US5948621 (TURNER DAVID C [US], et al) [X] 1-37 * abstract * * column 4, line 17 - line 58 * * column 12, line 13 - line 32; figures 3-5; claim - *; | [X]WO0009464 (PHYLOS INC [US]) [X] 1-37 * abstract * * page 5, line 22 - page 6, line 7 * * page 6, line 15 - page 8, line 11 * * page 10, line 6 - page 11, line 17 * * page 12, line 23 - page 14, line 25; figure -; claim - *; | [X]WO0027521 (SOLEXA LTD [GB], et al) [X] 1-37 * abstract * * page 3, line 17 - page 8, line 24; figure -; claim - *; | [X]EP1006363 (HITACHI SOFTWARE ENG [JP]) [X] 31-37 * abstract * * paragraph [0009] - paragraph [0021] ** paragraph [0024] - paragraph [0031]; figure -; claim - *; | [X]WO0169247 (BIOINVENT INT AB [SE], et al) [X] 1-37 * abstract * * page 4, line 26 - page 7, line 2 * * page 9, line 22 - page 10, line 17 * * page 13, line 25 - page 15, line 7 * * page 17, line 4 - page 18, line 10 * * page 21, line 5 - page 22, line 19 * * example 1; claim - * | Recherche internationale | [X]US6180348 ; | [Y]US5516635 ; | [X]US5702896 ; | [X]US6197506 |