EP1520142 - APPAREIL DE DISTRIBUTION DE MATIERES PARTICULAIRES ET COMPOSANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.01.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.01.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.02.2009 [2009/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gradmatic Equipment INC. P.O. Box 504 Bala, Muskoka, Ontario P0C 1A0 / CA | [2005/14] | Inventeur(s) | 01 /
GRADY, Ayton, J. P.O. Box 504 Bala, Muskoka, Ontario P0C 1A0 / CA | [2005/14] | Mandataire(s) | Davies, Gregory Mark, et al Murgitroyd & Company Cardiff Churchill House Churchill Way Cardiff CF10 2HH / GB | [N/P] |
Précédent [2008/43] | Davies, Gregory Mark, et al Urquhart-Dykes & Lord LLP Churchill House Churchill Way Cardiff CF10 2HH / GB | ||
Précédent [2005/28] | Davies, Gregory Mark, et al Urquhart-Dykes & Lord LLP Three Trinity Court, 21-27 Newport Road Cardiff CF24 0AA / GB | ||
Précédent [2005/14] | Davies, Gregory Mark Urquhart-Dykes & Lord LLP Alexandra House 1 Alexandra Road Wales Swansea, Wales SA1 5ED / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02744996.6 | 03.07.2002 | [2005/14] | WO2002CA01002 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004005821 | Date: | 15.01.2004 | Langue: | EN | [2004/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1520142 | Date: | 06.04.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.01.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1520142 | Date: | 05.03.2008 | Langue: | EN | [2008/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.01.2004 | Classification | IPC: | F27D1/16, B22D41/02 | [2005/14] | CPC: |
B65B1/12 (EP,US);
B22D41/023 (EP,US);
B65B1/28 (EP,US);
F27D1/1626 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2005/43] |
Précédent [2005/14] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR VERTEILUNG VON KÖRNIGEM MATERIAL UND KOMPONENTEN DAFÜR | [2005/14] | Anglais: | APPARATUS FOR DISPENSING PARTICULATE MATERIAL AND COMPONENTS THEREFOR | [2005/14] | Français: | APPAREIL DE DISTRIBUTION DE MATIERES PARTICULAIRES ET COMPOSANTS | [2005/14] | Entrée dans la phase régionale | 02.02.2005 | Taxe nationale de base payée | 02.02.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.02.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.02.2005 | Requête en examen déposée [2005/14] | 04.04.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.09.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.04.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.09.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.01.2008 | Taxe de délivrance payée | 21.01.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.12.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2006 | 05   M06   Taxe payée le   29.01.2007 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DXY]US5058776 (COURTNEY MICHAEL L [CA], et al) [DX] 1,2 * the whole document * [Y] 17,23-26; | [YA]JPS63154258 ; | [YA]US5101961 (BENGTSON K ERIC [US], et al) [Y] 17 * the whole document * [A] 3,8,14,28 | [YA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19881104), vol. 012, no. 416, Database accession no. (M - 759), & JP63154258 A 19880627 (KAWASAKI REFRACT CO LTD) [Y] 23-26 * abstract * [A] 6,18 |