EP1406606 - COMPOSES DE CARBAMATE DESTINE A ETRE UTILISES DANS LA PREVENTION OU LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR NEUROPATHIQUE ET DE LA DOULEUR ASSOCIEE A LA CEPHALEE VASCULAIRE DE HORTON ET A LA MIGRAINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.11.2007 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.11.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.12.2007 [2007/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. U.S. Route No.202 Raritan, NJ 08869-0602 / US | [2004/19] |
Précédent [2004/16] | Pour tous les Etats désignés Ortho-McNell Pharmaceutical, Inc. U.S. Route 202 Raritan, NJ 08869-0602 / US | Inventeur(s) | 01 /
CODD, Ellen, C. 736 Cathcart Road Blue Bell, PA 19422 / US | 02 /
PLATA-SALAMAN, Carlos, R. 1313 Squire Drive Amble, PA 19002 / US | 03 /
ZHAO, Boyu 105 Weymouth Circle Lansdale, PA 19446 / US | [2004/16] | Mandataire(s) | Fisher, Adrian John, et al Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Précédent [2004/16] | Fisher, Adrian John, et al CARPMAELS & RANSFORD 43 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02752248.1 | 11.07.2002 | [2004/16] | WO2002US21787 | Numéro de priorité, date | US20010305687P | 16.07.2001 Format original publié: US 305687 P | US20020192973 | 11.07.2002 Format original publié: US 192973 | [2004/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03007936 | Date: | 30.01.2003 | Langue: | EN | [2003/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1406606 | Date: | 14.04.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.01.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1406606 | Date: | 10.01.2007 | Langue: | EN | [2007/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.01.2003 | Classification | IPC: | A61K31/325, A61K31/27, A61P25/06 | [2006/32] | CPC: |
A61K31/325 (EP,KR,US);
A61K31/27 (EP,US);
A61P25/02 (EP);
A61P25/04 (EP);
A61P25/06 (EP)
|
Précédent IPC [2006/17] | A61K31/325, A61P25/06 | ||
Précédent IPC [2004/16] | A61K31/325 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/16] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERWENDUNG VON CARBAMAT-VERBINDUNGEN ZUR PRÄVENTION ODER BEHANDLUNG VON NEUROPATHISCHEN SCHMERZEN UND MIGRÄNEARTIGEN KOPFSCHMERZEN | [2004/16] | Anglais: | CARBAMATE COMPOUNDS FOR USE IN PREVENTING OR TREATING NEUROPATHIC PAIN AND CLUSTER AND MIGRAINE HEADACHE-ASSOCIATED PAIN | [2004/16] | Français: | COMPOSES DE CARBAMATE DESTINE A ETRE UTILISES DANS LA PREVENTION OU LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR NEUROPATHIQUE ET DE LA DOULEUR ASSOCIEE A LA CEPHALEE VASCULAIRE DE HORTON ET A LA MIGRAINE | [2004/16] | Entrée dans la phase régionale | 03.02.2004 | Taxe nationale de base payée | 03.02.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.02.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.01.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 03.02.2004 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.02.2004 | Requête en examen déposée [2004/16] | 06.10.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.11.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.03.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.04.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.08.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.11.2006 | Taxe de délivrance payée | 24.11.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.10.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US6103759 (CHOI YONG MOON [US], et al) [A] 1-26* claim - *; | [PX]WO0207822 (ORTHO MCNEIL PHARM INC [US]) [PX] 1-26 * claim - * |