EP1409901 - VANNE A PORTEE D'ETANCHEITE ARRIERE AVEC ORIFICE D'ENTRETIEN [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.10.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.10.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.11.2005 [2005/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PARKER HANNIFIN CORPORATION 6035 Parkland Boulevard Cleveland, OH 44124-4141 / US | [N/P] |
Précédent [2004/17] | Pour tous les Etats désignés Parker Hannifin Corporation 6035 Parkland Boulevard Cleveland, OH 44124-4141 / US | Inventeur(s) | 01 /
NEARPASS, Gary, A. 602 Rt. 414 Clyde, NY 14433 / US | [2004/17] | Mandataire(s) | Pilch, Adam John Michael D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2004/17] | Pilch, Adam John Michael D. YOUNG & CO., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02752471.9 | 18.07.2002 | [2004/17] | WO2002US23023 | Numéro de priorité, date | US20010307782P | 25.07.2001 Format original publié: US 307782 P | [2004/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03010454 | Date: | 06.02.2003 | Langue: | EN | [2003/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1409901 | Date: | 21.04.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.02.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1409901 | Date: | 08.12.2004 | Langue: | EN | [2004/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.02.2003 | Classification | IPC: | F16K11/044, G01N1/20 | [2004/17] | CPC: |
F16K11/044 (EP,US);
F16K31/508 (EP,US);
F16K43/008 (EP,US);
G01N1/2035 (EP,US);
Y10T137/86895 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2004/50] |
Précédent [2004/17] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DOPPELSITZVENTIL MIT EINER WARTUNGSÖFFNUNG | [2004/17] | Anglais: | BACK SEATING VALVE WITH SERVICE PORT | [2004/17] | Français: | VANNE A PORTEE D'ETANCHEITE ARRIERE AVEC ORIFICE D'ENTRETIEN | [2004/17] | Entrée dans la phase régionale | 15.01.2004 | Taxe nationale de base payée | 15.01.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.01.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.01.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 15.01.2004 | Requête en examen déposée [2004/21] | 21.06.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.10.2004 | Taxe de délivrance payée | 07.10.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.09.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XA]US3777783 (BECK M) [X] 1-4,8-15 * column 3, line 6 - column 6, line 9; figures 1-12 * [A] 6; | [A]US4215714 (LAUE CHARLES E [US]) [A] 1,5,6 * column 4, lines 45-50; figure 1 *; | [A]DE19618272 (REXROTH MANNESMANN GMBH [DE]) [A] 1,7,12 * figures 2A,2B *; | [A]US4521948 (LAUE CHARLES E [US]) [A] 1,12 * figures 1-3 *; | [A]US5120020 (LAUE CHARLES E [US]) [A] 1,12 * figure 1 *; | [A]US5067521 (JENKS JAMES K [US], et al) [A] 1,12 * figure 1 *; | [A]US3789881 (KOZULLA R, et al) [A] 1,12 * figures 1,5 *; | [A]US3762443 (SORENSON G) [A] 1,12 * figures 21A-23 * |