EP1407179 - DISPOSITIF DE GESTION DE CORDONS/CABLES D'UNE SEULE MAIN [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.06.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.06.2008 | Demande réputée retirée | publié le 23.07.2008 [2008/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés . Engineering, Inc. 115 Elliot Place Edgewater, MD 21037 / US | [2004/16] | Inventeur(s) | 01 /
RIVERA, Alexander, F. 129 Oakford Avenue Edgewater, MD 21037 / US | [2004/45] |
Précédent [2004/16] | 01 /
RIVERA, Alexander, F. 115 Elliot Place Edgewater, MD 21037 / US | Mandataire(s) | Cardwell, Stuart Martin, et al Roystons Tower Building Water Street Liverpool, L3 1BA / GB | [N/P] |
Précédent [2004/16] | Cardwell, Stuart Martin, et al Roystons, Tower Building, Water Street Liverpool, L3 1BA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02756479.8 | 15.07.2002 | [2004/16] | WO2002US22355 | Numéro de priorité, date | US20010907016 | 17.07.2001 Format original publié: US 907016 | [2004/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03025445 | Date: | 27.03.2003 | Langue: | EN | [2003/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1407179 | Date: | 14.04.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.03.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 27.03.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.08.2007 | Classification | IPC: | F16L3/12, B42F1/02 | [2004/16] | CPC: |
H01L21/67023 (EP,US);
F16L3/08 (EP,US);
F16L3/2332 (EP,US);
Y10T24/1498 (EP,US);
Y10T24/15 (EP,US);
Y10T24/44769 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/16] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | EINHÄNDIG BEDIENBARE SEIL/KABEL-ANORDNUNGSVORRICHTUNG | [2004/16] | Anglais: | SINGLE-HANDED CORD/CABLE MANAGEMENT DEVICE | [2004/16] | Français: | DISPOSITIF DE GESTION DE CORDONS/CABLES D'UNE SEULE MAIN | [2004/16] | Entrée dans la phase régionale | 04.02.2004 | Taxe nationale de base payée | 04.02.2004 | Taxe de recherche payée | 04.02.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.02.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 04.02.2004 | Requête en examen déposée [2004/16] | 25.03.2004 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.02.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/30] | 06.03.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2007 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [A]US3571861 (OLSON EARLE L); | [A]US4674720 (FETSCH RUDOLF [DE]); | [A]US4881301 (SWEENEY DENNIS R [US], et al); | [A]US4958791 (NAKAMURA TOSHINOBU [JP]); | [Y]US5079802 (BLASE MICHAEL R [US], et al); | [X]US5414911 (ADAMS WILLIAM E [US]); | [X]US5423501 (YU MICHAEL [US]); | [X]US5533696 (LAUGHLIN RAYMOND S [US], et al); | [Y]US5625931 (VISSER STEVEN C [US], et al) |