Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US7074259 | Dossier mondial | 11.07.2006 | B2 | US2004187687 | 30.09.2004 | A1 | Numéro de priorité | Date | CH17012001 | 14.09.2001 | IB0203570 | 02.09.2002 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP1429858 | Dossier mondial | 23.06.2004 | A1 | Numéro de priorité | Date | CH17012001 | 14.09.2001 | IB0203570 | 02.09.2002 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO03024559 | Dossier mondial | 27.03.2003 | A1 | Numéro de priorité | Date | CH17012001 | 14.09.2001 |