EP1465801 - CONNECTEURS STRUCTURELS NON CONCENTRIQUES A CAPACITE ELEVEE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.09.2007 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 22.07.2009 [2009/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Technip France ZAC Danton, 6-8, allée de l'Arche, Faubourg de l'Arche 92400 Courbevoie / FR | [2006/46] |
Précédent [2004/42] | Pour tous les Etats désignés Technip France ZAC Danton, 6-8, allée de l'Arche, Faubourg de l'Arche 92400 Courbevoie / FR | Inventeur(s) | 01 /
RUSSELL, Larry, R. 3607 Gramercy Houston, TX 77025-1320 / US | 02 /
ABBOTT, Philip 20511 Manette Dr. Katy, TX 77450 / US | [2004/42] | Mandataire(s) | Bertrand, Didier Fédit-Loriot 38, avenue Hoche 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2009/30] | Bertrand, Didier S.A. Fedit-Loriot 38 Avenue Hoche 75008 Paris / FR | ||
Précédent [2004/42] | Bertrand, Didier Cabinet FEDIT-LORIOT 38, Avenue Hoche 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 02765880.6 | 26.07.2002 | [2004/42] | WO2002US23729 | Numéro de priorité, date | US20010916551 | 27.07.2001 Format original publié: US 916551 | [2004/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO03011682 | Date: | 13.02.2003 | Langue: | EN | [2003/07] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1465801 | Date: | 13.10.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.02.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1465801 | Date: | 15.11.2006 | Langue: | EN | [2006/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.07.2004 | Classification | IPC: | B63B1/00 | [2004/42] | CPC: |
B63B3/08 (EP,US);
B63B35/4413 (EP,US);
B63B75/00 (EP,US);
B63B1/048 (EP,US);
B63B2001/044 (EP,US);
B63B2035/442 (EP,US);
B63B2039/067 (EP,US);
F16B21/06 (EP,US);
F16B7/0413 (EP,US);
Y10T403/7045 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | ES, GB, IT [2006/23] |
Précédent [2004/42] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | NICHTKONZENTRISCHE HOCHLEISTUNGS-KONSTRUKTIONSVERBINDER | [2004/42] | Anglais: | HIGH CAPACITY NONCONCENTRIC STRUCTURAL CONNECTORS | [2004/42] | Français: | CONNECTEURS STRUCTURELS NON CONCENTRIQUES A CAPACITE ELEVEE | [2004/42] | Entrée dans la phase régionale | 27.02.2004 | Taxe nationale de base payée | 24.01.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.01.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.02.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 24.01.2005 | Requête en examen déposée [2005/12] | 22.04.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.10.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.11.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.03.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.05.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.09.2006 | Taxe de délivrance payée | 21.09.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP05022767.7 / EP1625999 | Opposition(s) | 17.08.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4118135 (COOPER ROY F) [A] 1,2,25,26,39,40* abstract *; | [A]US4971494 (GAUTHIER ALAIN [FR], et al) [A] 1-47 * abstract *; | [A]EP0434978 (MULTI CONTACT AG [CH]) [A] 1-47 * column 3, line 30 - column 7, line 55; figure - *; | [A]US5421676 (WYBRO PIETER G [US], et al) [A] 1,2,7,11,13,15,25,26,30,34,39 * abstract *; | [A]WO9743171 (SAN TAI INTERNATIONAL CORP [US], et al) [A] 1,13,15,25,30,34,39 * page 5, line 29 - page 9, line 15; figure - * |