EP1444554 - DISPOSITIF D'AFFICHAGE POUR MONTRE-BRACELET [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.10.2010 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 21.11.2012 [2012/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eterna AG Uhrenfabrik Schützengasse 46 2540 Grenchen / CH | [2004/33] | Inventeur(s) | 01 /
SEYR, Ernst, c/o Eterna AG Uhrenfabrik Schützengasse 46 2540 Grenchen / CH | [2004/33] | Mandataire(s) | Liebetanz, Michael, et al Isler & Pedrazzini AG Giesshübelstrasse 45 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2004/38] | Liebetanz, Michael, Dipl.-Phys., et al Isler & Pedrazzini AG, Patentanwälte, Postfach 6940 8023 Zürich / CH | ||
Précédent [2004/33] | Isler, Fritz, Dipl.-Ing., et al Isler & Pedrazzini AG, Patentanwälte, Postfach 6940 8023 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 02769834.9 | 04.11.2002 | [2004/33] | WO2002CH00592 | Numéro de priorité, date | CH207301 | 12.11.2001 Format original publié: CH 207301 | [2004/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO03042764 | Date: | 22.05.2003 | Langue: | DE | [2003/21] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1444554 | Date: | 11.08.2004 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1444554 | Date: | 16.12.2009 | Langue: | DE | [2009/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.08.2003 | Classification | IPC: | G04B19/32, G04B19/04 | [2004/33] | CPC: |
G04B19/32 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/33] | Titre | Allemand: | ANZEIGEVORRICHTUNG FÜR EINE ARMBANDUHR | [2004/33] | Anglais: | DISPLAY DEVICE FOR A WRISTWATCH | [2004/33] | Français: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE POUR MONTRE-BRACELET | [2004/33] | Entrée dans la phase régionale | 08.05.2004 | Taxe nationale de base payée | 08.05.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.05.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.05.2004 | Requête en examen déposée [2004/33] | 01.07.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.11.2009 | Taxe de délivrance payée | 02.11.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.09.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 18.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 16.12.2009 | CZ | 16.12.2009 | DK | 16.12.2009 | EE | 16.12.2009 | FI | 16.12.2009 | IE | 16.12.2009 | IT | 16.12.2009 | NL | 16.12.2009 | SE | 16.12.2009 | SK | 16.12.2009 | TR | 16.12.2009 | BG | 16.03.2010 | GR | 17.03.2010 | ES | 27.03.2010 | PT | 16.04.2010 | [2012/47] |
Précédent [2011/14] | CY | 16.12.2009 | |
CZ | 16.12.2009 | ||
DK | 16.12.2009 | ||
EE | 16.12.2009 | ||
FI | 16.12.2009 | ||
IE | 16.12.2009 | ||
IT | 16.12.2009 | ||
NL | 16.12.2009 | ||
SE | 16.12.2009 | ||
SK | 16.12.2009 | ||
BG | 16.03.2010 | ||
GR | 17.03.2010 | ||
ES | 27.03.2010 | ||
PT | 16.04.2010 | ||
Précédent [2011/07] | CY | 16.12.2009 | |
CZ | 16.12.2009 | ||
DK | 16.12.2009 | ||
EE | 16.12.2009 | ||
FI | 16.12.2009 | ||
IE | 16.12.2009 | ||
NL | 16.12.2009 | ||
SE | 16.12.2009 | ||
SK | 16.12.2009 | ||
BG | 16.03.2010 | ||
GR | 17.03.2010 | ||
ES | 27.03.2010 | ||
PT | 16.04.2010 | ||
Précédent [2010/48] | CY | 16.12.2009 | |
CZ | 16.12.2009 | ||
EE | 16.12.2009 | ||
FI | 16.12.2009 | ||
IE | 16.12.2009 | ||
NL | 16.12.2009 | ||
SE | 16.12.2009 | ||
SK | 16.12.2009 | ||
BG | 16.03.2010 | ||
GR | 17.03.2010 | ||
ES | 27.03.2010 | ||
PT | 16.04.2010 | ||
Précédent [2010/39] | CZ | 16.12.2009 | |
EE | 16.12.2009 | ||
FI | 16.12.2009 | ||
IE | 16.12.2009 | ||
NL | 16.12.2009 | ||
SE | 16.12.2009 | ||
SK | 16.12.2009 | ||
BG | 16.03.2010 | ||
ES | 27.03.2010 | ||
PT | 16.04.2010 | ||
Précédent [2010/36] | CZ | 16.12.2009 | |
EE | 16.12.2009 | ||
FI | 16.12.2009 | ||
IE | 16.12.2009 | ||
NL | 16.12.2009 | ||
SE | 16.12.2009 | ||
BG | 16.03.2010 | ||
ES | 27.03.2010 | ||
PT | 16.04.2010 | ||
Précédent [2010/35] | EE | 16.12.2009 | |
FI | 16.12.2009 | ||
IE | 16.12.2009 | ||
NL | 16.12.2009 | ||
SE | 16.12.2009 | ||
BG | 16.03.2010 | ||
ES | 27.03.2010 | ||
PT | 16.04.2010 | ||
Précédent [2010/32] | FI | 16.12.2009 | |
SE | 16.12.2009 | ||
ES | 27.03.2010 | ||
Précédent [2010/22] | FI | 16.12.2009 | |
SE | 16.12.2009 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4632569 (GOGNIAT PAUL [CH]) [A] 1* the whole document *; | [DA]US6208591 (SAKURAZAWA NAOHIKO [JP], et al) [DA] 1 * the whole document *; | [A]US6266297 (SONODA HIROYUKI [JP], et al) [A] 1 * column 3, line 37 - column 4, line 27 * * figure 2A * |