EP1399209 - SYNCHRONISATION D'UN RESPIRATEUR AVEC LA RESPIRATION D'UN PATIENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.06.2017 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ResMed Limited 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista, NSW 2153 / AU | [2016/33] |
Précédent [2006/39] | Pour tous les Etats désignés ResMed Limited 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 / AU | ||
Précédent [2004/13] | Pour tous les Etats désignés Resmed Ltd. 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 / AU | Inventeur(s) | 01 /
GREEN, Paul, Anthony 20 Waimea Road Lindfield, New South Wales 2070 / AU | 02 /
BASSIN, David, John 52 Dolphin Street Coogee, New South Wales 2034 / AU | [2004/13] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2016/33] |
Précédent [2012/09] | Frhr.Schenck zu Schweinsberg, Elard Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | ||
Précédent [2004/13] | Hagmann-Smith, Martin Peter Marks & Clerk, 4220 Nash Court, Oxford Business Park South Oxford, Oxfordshire OX4 2RU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02771608.3 | 22.05.2002 | [2004/13] | WO2002AU00639 | Numéro de priorité, date | US20010292983P | 23.05.2001 Format original publié: US 292983 P | [2004/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02094358 | Date: | 28.11.2002 | Langue: | EN | [2002/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1399209 | Date: | 24.03.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.11.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1399209 | Date: | 17.08.2016 | Langue: | EN | [2016/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 28.11.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.07.2009 | Classification | IPC: | A61M16/00 | [2004/13] | CPC: |
A61M16/0069 (EP,US);
A61M16/0051 (US);
A61M16/024 (EP);
A61M2016/0027 (EP,US);
A61M2016/0039 (EP,US);
A61M2230/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2016/33] |
Précédent [2004/13] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | SYNCHRONISATION DER BEATMUNG EINES PATIENTEN | [2004/13] | Anglais: | VENTILATOR PATIENT SYNCHRONIZATION | [2004/13] | Français: | SYNCHRONISATION D'UN RESPIRATEUR AVEC LA RESPIRATION D'UN PATIENT | [2004/13] | Entrée dans la phase régionale | 23.12.2003 | Taxe nationale de base payée | 23.12.2003 | Taxe de recherche payée | 23.12.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.12.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.12.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.12.2003 | Requête en examen déposée [2004/13] | 27.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.11.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.02.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.07.2016 | Taxe de délivrance payée | 04.07.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.07.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.11.2009 | Opposition(s) | 18.05.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 11.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 29.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 10.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 12.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 10.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 15 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 17.08.2016 | BE | 17.08.2016 | CY | 17.08.2016 | DK | 17.08.2016 | ES | 17.08.2016 | FI | 17.08.2016 | IT | 17.08.2016 | MC | 17.08.2016 | NL | 17.08.2016 | TR | 17.08.2016 | GR | 18.11.2016 | PT | 19.12.2016 | [2020/15] |
Précédent [2019/46] | AT | 17.08.2016 | |
BE | 17.08.2016 | ||
CY | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
MC | 17.08.2016 | ||
NL | 17.08.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
Précédent [2018/06] | AT | 17.08.2016 | |
BE | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
MC | 17.08.2016 | ||
NL | 17.08.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
Précédent [2017/36] | AT | 17.08.2016 | |
BE | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
NL | 17.08.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
Précédent [2017/13] | AT | 17.08.2016 | |
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
NL | 17.08.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
Précédent [2017/09] | FI | 17.08.2016 | |
IT | 17.08.2016 | ||
NL | 17.08.2016 | Citations: | Recherche | [XI]WO9211054 (PURITAN BENNETT CORP [US]) [X] 2-11,13,17-18 * page 21, line 29 - page 23, line 35; figures 16,17 * * page 6, line 25 - page 10, line 28; figures 3-7 * [I] 12; | [XI]US5438980 (PHILLIPS STEVEN L [US]) [X] 2-11,13,17-18 * column 2, line 57 - column 3, line 50; figures 1,2 * [I] 12; | [XDI]WO9812965 (RESMED LTD [AU]) [XD] 2-11,13,17-18 * page 5, line 7 - line 11; tables 1,2 * * page 13, line 6 - page 17, line 9; figures 1a-1b * [I] 12; | [A]WO0045702 (REES STEPHEN EDWARD [DK], et al) [A] 2,12* page 12, line 25 - page 23, line 27; figures 1-9 *; | [XI]WO0119440 (RESMED LTD [AU], et al) [X] 2-11,13,17 * page 6, line 2 - page 10, line 18; figures 1,2 * [I] 12 | Recherche internationale | [A]WO9812965 (RESMED LTD [AU]); | [A]WO0119440 (RESMED LTD [AU], et al); | [A]EP0956877 (SIEMENS ELEMA AB [SE]); | [A]WO9308857 (RESPIRONICS INC [US]) | par le demandeur | AU9700631 | WO9812965 |