EP1437569 - RESONATEUR DE MICROMACHINE A FILM MINCE, GYROSCOPE DE RESONATEUR DE MICROMACHINE A FILM MINCE, SYSTEME DE NAVIGATION FAISANT APPEL A CE GYROSCOPE DE RESONATEUR DE MICROMACHINE A FILM MINCE ET AUTOMOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.02.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.02.2013 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.03.2013 [2013/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Précédent [2008/47] | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Précédent [2004/29] | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Ohaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
OUCHI, Satoshi 11-10-203, Ichiriyama-cho Nishinomiya-shi, Hyogo 663-8002 / JP | 02 /
NOZOE, Toshiyuki 1-20, Imagumanominamihiyoshi-cho, Higashiyama-ku Kyoto-shi, Kyoto 605-0953 / JP | 03 /
NOMURA, Koji 2-22-13, Kitayamato Ikoma-shi, Nara 630-0121 / JP | 04 /
TAJIKA, Hirofumi 1-6-5-1311, Tomobuchi-cho Miyakojima-ku Osaka-shi, Osaka 534-0016 / JP | [2012/14] |
Précédent [2005/10] | 01 /
OUCHI, Satoshi 11-10-203, Ichiriyama-cho Nishinomiya-shi, Hyogo 663-8002 / JP | ||
02 /
NOZOE, Toshiyuki 1-20, Imagumanominamihiyoshi-cho, Higashiyama-ku Kyoto-shi, Kyoto 605-0953 / JP | |||
03 /
NOMURA, Koji 2-22-13, Kitayamato Ikoma-shi, Nara 630-0121 / JP | |||
04 /
TAJIKA, Hirofumi 1-6-5-1311, Tomobuchi-cho, Miyakojima-ku Osaka-shi, Osaka 534-0016 / JP | |||
Précédent [2004/29] | 01 /
OUCHI, Satoshi 11-10-203, Ichiriyama-cho Nishinomiya-shi, Hyogo 663-8002 / JP | ||
02 /
NOZOE, Toshiyuki 1-20, Imagumanominamihiyoshi-cho, Higashiyama-ku Kyoto-shi, Kyoto 605-0953 / JP | |||
03 /
NOMURA, Koji 2-22-13, Kitayamato Ikoma-shi, Nara 630-0121 / JP | |||
04 /
TAJIKA, Hirofumi 2-18-13-311, Takadono, Asahi-ku Osaka-shi, Osaka 535-0031 / JP | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/14] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Précédent [2004/37] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | ||
Précédent [2004/29] | Grünecker, August, Dipl.-Ing. Patentanwälte Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Partner Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02783619.6 | 26.11.2002 | [2004/29] | WO2002JP12310 | Numéro de priorité, date | JP20010360560 | 27.11.2001 Format original publié: JP 2001360560 | JP20020300116 | 15.10.2002 Format original publié: JP 2002300116 | [2004/29] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03052350 | Date: | 26.06.2003 | Langue: | EN | [2003/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1437569 | Date: | 14.07.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.06.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1437569 | Date: | 04.04.2012 | Langue: | EN | [2012/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 26.06.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.04.2010 | Classification | IPC: | G01C19/56, G01C21/00, H03H9/17, H01L41/08 | [2012/13] | CPC: |
G01C19/5607 (EP,US);
H03H9/21 (EP,US);
H03H9/2484 (EP,US);
H03H2003/0492 (EP,US)
|
Précédent IPC [2004/29] | G01C19/56, G01P9/04, G01C21/00, H03H9/17, H01L41/08 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [2012/14] |
Précédent [2004/29] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Titre | Allemand: | MIKROHERGETELLTER DÜNNFILMRESONATOR, MIKROHERGESTELLTER DÜNNFILMRESONATORKREISEL, NAVIGATIONSSYSTEM WELCHES DEN MIKROHERGESTELLTEN DÜNNFILMRESONATORKREISEL VERWENDERT, UND AUTOMOBIL | [2004/29] | Anglais: | THIN-FILM MICROMACHINE RESONATOR, THIN-FILM MICROMACHINE RESONATOR GYROSCOPE, NAVIGATION SYSTEM USING THE THIN-FILM MICROMACHINE RESONATOR GYROSCOPE, AND AUTOMOBILE | [2004/29] | Français: | RESONATEUR DE MICROMACHINE A FILM MINCE, GYROSCOPE DE RESONATEUR DE MICROMACHINE A FILM MINCE, SYSTEME DE NAVIGATION FAISANT APPEL A CE GYROSCOPE DE RESONATEUR DE MICROMACHINE A FILM MINCE ET AUTOMOBILE | [2004/29] | Entrée dans la phase régionale | 05.05.2004 | Traduction produite | 05.05.2004 | Taxe nationale de base payée | 05.05.2004 | Taxe de recherche payée | 05.05.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.05.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.05.2004 | Requête en examen déposée [2004/29] | 02.08.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.10.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.09.2011 | Date des procédures orales | 14.10.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.10.2011 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 13.02.2012 | Taxe de délivrance payée | 13.02.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.08.2010 | Opposition(s) | 07.01.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4764244 (CHITTY GORDON W [US], et al); | [X]US2001010169 (WATARAI TAKEHIRO [JP]); | Recherche internationale | [Y]JPS5549020 (SEIKO INSTR & ELECTRONICS); | [A]JPS57160067 (BENDIX CORP); | [Y]JPH02218915 (NIPPON DENKI HOME ELECTRONICS); | [Y]JPH04504617 ; | [A]JPH05322579 (TAMAGAWA SEIKI CO LTD); | [A]US5438231 (KHOSHNEVISAN MOHSEN [US], et al); | [X]JPH085382 (NIPPON DENSO CO); | [X]JPH09105634 (NIPPON SOKEN, et al); | [Y]JPH09280868 (KINSEKI LTD); | [Y]JPH1019574 (NIKON CORP); | [X]JPH10339637 (NIPPON SOKEN, et al) | par le demandeur | US5438231 |