EP1449724 - GONFLEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.04.2009 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.04.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.05.2009 [2009/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Daicel Chemical Industries, Ltd. Mainichi Intecio 3-4-5, Umeda Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-0001 / JP | [2008/01] |
Précédent [2004/35] | Pour tous les Etats désignés Daicel Chemical Industries, Ltd. 1 Teppo-cho Sakai-shi, Osaka 590-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
MATSUDA, Naoki 208, Shosha HimejI-shi, Hyogo 671-2201 / JP | 02 /
IWAI, Yasunori 7-23-705, Nakanohonmachi Shijyonawate-shi, Osaka 575-0051 / JP | 03 /
KATSUDA, Nobuyuki 4-2-2, Ohtsucho, Ohtsu-ku Himeji-shi, Hyogo 671-1146 / JP | [2004/43] |
Précédent [2004/35] | 01 /
MATSUDA, Naoki 3-343, 500, Kamiyobe, Yobe-ku HimejI-shi, Hyogo 671-1262 / JP | ||
02 /
IWAI, Yasunori 7-23-705, Nakanohonmachi Shijyonawate-shi, Osaka 575-0051 / JP | |||
03 /
KATSUDA, Nobuyuki 4-2-2, Ohtsucho, Ohtsu-ku Himeji-shi, Hyogo 671-1146 / JP | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/35] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02783660.0 | 27.11.2002 | [2004/35] | WO2002JP12389 | Numéro de priorité, date | JP20010367283 | 30.11.2001 Format original publié: JP 2001367283 | JP20010367536 | 30.11.2001 Format original publié: JP 2001367536 | JP20020234431 | 12.08.2002 Format original publié: JP 2002234431 | JP20020258010 | 03.09.2002 Format original publié: JP 2002258010 | JP20020264946 | 11.09.2002 Format original publié: JP 2002264946 | JP20020323737 | 07.11.2002 Format original publié: JP 2002323737 | [2004/35] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03045739 | Date: | 05.06.2003 | Langue: | EN | [2003/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1449724 | Date: | 25.08.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.06.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1449724 | Date: | 28.05.2008 | Langue: | EN | [2008/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 05.06.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.12.2006 | Classification | IPC: | B60R21/26, B01J7/00 | [2004/35] | CPC: |
B60R21/272 (EP);
B60R21/261 (EP);
C06D5/00 (EP);
C06D5/06 (EP);
B60R2021/2633 (EP);
B60R2021/2648 (EP)
| Etats contractants désignés | CZ, DE, FR [2008/22] |
Précédent [2004/35] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Titre | Allemand: | AUFBLASVORRICHTUNG | [2004/35] | Anglais: | INFLATOR | [2004/35] | Français: | GONFLEUR | [2004/35] | Entrée dans la phase régionale | 19.05.2004 | Traduction produite | 19.05.2004 | Taxe nationale de base payée | 19.05.2004 | Taxe de recherche payée | 19.05.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.05.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.05.2004 | Requête en examen déposée [2004/35] | 18.08.2004 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.05.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.08.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.09.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.11.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.11.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.04.2008 | Taxe de délivrance payée | 10.04.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP07018732.3 / EP1867532 | Opposition(s) | 03.03.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 28.05.2008 | [2009/13] | Citations: | Recherche | [XA]EP0602862 (MORTON INT INC [US]) [X] 52 * abstract * [A] 1,3,19,41; | [A]US5615912 (O'LOUGHLIN JOHN P [US], et al) [A] 1,3,19,41* abstract *; | [A]US5836610 (RINK KARL K [US], et al) [A] 1,3,19,41 * abstract * | Recherche internationale | [A]WO9915376 (AUTOLIV ASP INC [US]); | [A]JPH0976870 (OEA INC); | [A]WO9915377 (AUTOLIV ASP INC [US]) | par le demandeur | JPH0976870 | US3966226 | US4018457 | JPH08282427 | US6189922 | JPS4410443B | JP2002166817 | JPH02963086 |