EP1452518 - PROCEDE DE PRODUCTION DES COMPOSES D'ACIDE (METH)ACRYLIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2004/36] | PROCEDE DE PRODUCTION D'UN COMPOSE D'ACIDE (METH)ACRYLIQUE | ||
[2011/52] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.04.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.04.2013 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 29.05.2013 [2013/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Chemical Corporation 1-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8251 / JP | [2012/27] |
Précédent [2012/25] | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Chemical Corporation 14-1, Shiba 4-chome Minato-ku Tokyo 108-0014 / JP | ||
Précédent [2006/47] | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Chemical Corporation 14-1, Shiba 4-chome, Minato-ku Tokyo 108-0014 / JP | ||
Précédent [2004/38] | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Chemical Corporation 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 108-0014 / JP | ||
Précédent [2004/36] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION 5-2 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 / JP | Inventeur(s) | 01 /
YADA, Shuhei, @c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | 02 /
OGAWA, Yasushi, @c/o Mitsubishi Chemical Corp 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | 03 /
SUZUKI, Yoshiro, @c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | 04 /
TAKAHASHI, Kiyoshi, @c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | 05 /
TAKASAKI, Kenji, @c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | [2012/25] |
Précédent [2004/36] | 01 /
YADA, Shuhei, c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | ||
02 /
OGAWA, Yasushi, c/o Mitsubishi Chemical Corp 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | |||
03 /
SUZUKI, Yoshiro, c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | |||
04 /
TAKAHASHI, Kiyoshi, c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | |||
05 /
TAKASAKI, Kenji, c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/25] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastraße 4 81925 München / DE | ||
Précédent [2004/36] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02786024.6 | 04.12.2002 | [2004/36] | WO2002JP12709 | Numéro de priorité, date | JP20010369636 | 04.12.2001 Format original publié: JP 2001369636 | JP20010371608 | 05.12.2001 Format original publié: JP 2001371608 | JP20010385168 | 18.12.2001 Format original publié: JP 2001385168 | JP20010392058 | 25.12.2001 Format original publié: JP 2001392058 | JP20020141162 | 16.05.2002 Format original publié: JP 2002141162 | JP20020141194 | 16.05.2002 Format original publié: JP 2002141194 | [2004/36] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03048100 | Date: | 12.06.2003 | Langue: | EN | [2003/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1452518 | Date: | 01.09.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.06.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1452518 | Date: | 20.06.2012 | Langue: | EN | [2012/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 12.06.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.11.2004 | Classification | IPC: | B01D3/14, B01D3/24, B01D3/32, B01J8/22, B01J14/00, B01J19/00, B01J19/18 | [2011/52] | CPC: |
C07C51/252 (EP,US);
B01D3/14 (EP,US);
B01D3/225 (EP,US);
B01D3/24 (EP,US);
B01D3/322 (EP,US);
B01J14/00 (EP,US);
B01J19/006 (EP,US);
B01J19/0066 (EP,US);
B01J19/18 (EP,US);
B01J8/228 (EP,US);
B01J2208/00283 (EP,US);
B01J2208/003 (EP,US);
B01J2208/0084 (EP,US);
B01J2219/00006 (EP,US);
B01J2219/00094 (EP,US);
| C-Set: |
C07C51/252, C07C57/04 (EP,US)
|
Précédent IPC [2005/02] | C07C51/487, C07C57/05, C07C57/07, C07C51/25, C07C67/60, C07C69/54, B01J19/00, B01D3/00, B01D3/14, B01D3/24, B01D3/32 | ||
Précédent IPC [2004/36] | C07C51/487, C07C57/05, C07C57/07, C07C51/25, C07C67/60, C07C69/54, B01J19/00, B01D3/00 | Etats contractants désignés | ES, IT [2012/25] |
Précédent [2004/36] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON (METH)ACRYLSÄUREVERBINDUNGEN | [2011/52] | Anglais: | PROCESS FOR PRODUCING (METH)ACRYLIC ACID COMPOUNDS | [2011/52] | Français: | PROCEDE DE PRODUCTION DES COMPOSES D'ACIDE (METH)ACRYLIQUE | [2011/52] |
Précédent [2004/36] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER (METH)ACRYLSÄUREVERBINDUNG | ||
Précédent [2004/36] | PROCESS FOR PRODUCING (METH)ACRYLIC ACID COMPOUND | ||
Précédent [2004/36] | PROCEDE DE PRODUCTION D'UN COMPOSE D'ACIDE (METH)ACRYLIQUE | Entrée dans la phase régionale | 28.05.2004 | Traduction produite | 28.05.2004 | Taxe nationale de base payée | 28.05.2004 | Taxe de recherche payée | 28.05.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.05.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.04.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 28.05.2004 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.05.2004 | Requête en examen déposée [2004/36] | 27.05.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.09.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.11.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.03.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.07.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.11.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.12.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.04.2012 | Taxe de délivrance payée | 05.04.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10190824.2 / EP2311789 | EP10190825.9 / EP2311790 | EP10190826.7 / EP2311791 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.05.2010 | Opposition(s) | 21.03.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 09.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [A]JPH08183756 (TOAGOSEI CO LTD); | [A]US5734075 (FAUCONET MICHEL [FR], et al); | [A]EP0887334 (NIPPON CATALYTIC CHEM IND [JP]) | par le demandeur | JPH08183756 | US6180819 |