EP1448548 - DERIVES DE LA PIPERIDINE ET LEUR UTILISATION COMME MODULATEURS DE L'ACTIVITE DU RECEPTEUR DE CHIMIOKINE (NOTAMMENT DE CCR5) [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.09.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.09.2010 | Demande réputée retirée | publié le 06.10.2010 [2010/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AstraZeneca AB 151 85 Södertälje / SE | [2004/35] | Inventeur(s) | 01 /
Tucker, Howard AstraZeneca R & D Alderley, Alderley Park Macclesfield, Cheshire SK10 4TG / GB | [2004/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 02789054.0 | 12.11.2002 | [2004/35] | WO2002SE02055 | Numéro de priorité, date | SE20010003818 | 15.11.2001 Format original publié: SE 0103818 | [2004/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03042205 | Date: | 22.05.2003 | Langue: | EN | [2003/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1448548 | Date: | 25.08.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 22.05.2003 | Classification | IPC: | C07D401/06, C07D401/14, C07D403/06, C07D417/14, A61K31/4545, A61K31/496, A61P11/00, A61P17/00, A61P19/00, A61P29/00, A61P37/00 | [2004/35] | Données CPC non encore disponibles | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/35] | Etats autorisant lextension | AL | 15.06.2004 | LT | 15.06.2004 | LV | 15.06.2004 | MK | 15.06.2004 | RO | 15.06.2004 | SI | 15.06.2004 | Titre | Allemand: | PIPERIDINDERIVATE UND DEREN VERWENDUNG ALS MODULATOREN DER CHEMOKINREZEPTORAKTIVITÄT (INSBESONDERE VON CCR5) | [2004/35] | Anglais: | PIPERIDINE DERIVATIVES AND THEIR USE AS MODULATORS OF CHEMOKINE RECEPTOR ACTIVITY (ESPECIALLY CCR5) | [2004/35] | Français: | DERIVES DE LA PIPERIDINE ET LEUR UTILISATION COMME MODULATEURS DE L'ACTIVITE DU RECEPTEUR DE CHIMIOKINE (NOTAMMENT DE CCR5) | [2004/35] | Entrée dans la phase régionale | 15.06.2004 | Taxe nationale de base payée | 15.06.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.06.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.06.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 15.06.2004 | Requête en examen déposée [2004/35] | 13.12.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.04.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.11.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.05.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.04.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/40] | 18.05.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO9925686 (TEIJIN LTD [JP], et al); | [X]EP1013276 (PFIZER [US], et al); | [X]WO0114333 (ASTRAZENECA UK LTD [SE], et al); | [XP]WO0187839 (ASTRAZENECA AB [SE], et al) |