EP1451766 - PROCEDE, SYSTEME D'APPAREILS ET PRODUIT PROGRAMME D'ORDINATEUR DESTINES A LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT IMPRIME A PARTIR DE PLUSIEURS FICHIERS D'ENTREE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.12.2006 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.12.2006 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 31.01.2007 [2007/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OCÉ Printing Systems GmbH Siemensallee 2 85586 Poing / DE | [N/P] |
Précédent [2004/36] | Pour tous les Etats désignés Océ Printing Systems GmbH Siemensallee 2 85586 Poing / DE | Inventeur(s) | 01 /
MEIR, Manfred Seb.-Pöttinger-Weg 5a 85521 Ottobrunn / DE | 02 /
TISCHLER, Karl, M. Berliner Strasse 106 86633 Neuburg/Donau / DE | [2004/36] | Mandataire(s) | Schaumburg, Karl-Heinz Schaumburg, Thoenes, Thurn, Landskron, Eckert Patentanwälte Postfach 86 07 48 81634 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/36] | Schaumburg, Karl-Heinz Patentanwälte Schaumburg, Thoenes, Thurn, Landskron Postfach 86 07 48 81634 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02795130.0 | 09.12.2002 | [2004/36] | WO2002EP13933 | Numéro de priorité, date | DE2001160607 | 10.12.2001 Format original publié: DE 10160607 | [2004/36] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03054783 | Date: | 03.07.2003 | Langue: | DE | [2003/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1451766 | Date: | 01.09.2004 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 03.07.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1451766 | Date: | 22.02.2006 | Langue: | DE | [2006/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.07.2003 | Classification | IPC: | G06K15/00 | [2004/36] | CPC: |
G06K15/00 (EP,US);
G06K2215/0062 (EP,US);
G06K2215/0082 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR [2006/08] |
Précédent [2004/36] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN, GERÄTESYSTEM UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT ZUR ERZEUGUNG EINES GEDRUCKTEN DOKUMENTS AUS MEHREREN EINGANGSDATEIEN | [2005/31] | Anglais: | METHOD, SYSTEM OF DEVICES, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR THE PRODUCTION OF A PRINTED DOCUMENT FROM SEVERAL INPUT FILES | [2004/36] | Français: | PROCEDE, SYSTEME D'APPAREILS ET PRODUIT PROGRAMME D'ORDINATEUR DESTINES A LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT IMPRIME A PARTIR DE PLUSIEURS FICHIERS D'ENTREE | [2004/36] |
Précédent [2004/36] | VERFAHREN, GER TESYSTEM UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT ZU R ERZEUGUNG EINES GEDRUCKTEN DOKUMENTS AUS MEHREREN EINGANGSDATEIEN | Entrée dans la phase régionale | 27.04.2004 | Taxe nationale de base payée | 27.04.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.04.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.05.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 27.04.2004 | Requête en examen déposée [2004/36] | 03.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.02.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.07.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.09.2005 | Taxe de délivrance payée | 09.09.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.11.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DA]WO0068877 (OCE PRINTING SYSTEMS GMBH [DE], et al) [DA] 1-21 * page 8, line 13 - page 17, line 13 * * page 19, line 31 - page 26, line 27 * * figures 2-16 *; | [A]EP0753833 (OCE NEDERLAND BV [NL]); | [DA]US5398289 (ROURKE JOHN L [US], et al) |