EP1448877 - VANNE DE COMMANDE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR AUTOMOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.11.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.10.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 01.12.2010 [2010/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ranco Incorporated of Delaware 300 Delaware Avenue, Suite 1704 Wilmington, Delaware 19801 / US | [2008/29] |
Précédent [2008/17] | Pour tous les Etats désignés Ranco Incorporated of Delaware, Inc. 300 Delaware Avenue - Suite 1704 Wilmington, DE 19801 / US | ||
Précédent [2004/35] | Pour tous les Etats désignés Invensys Climate Controls 8115 US Route 42 North Plain City, OH 43064 / US | Inventeur(s) | 01 /
MCLANE, Allan c/o Invensys Climate C. 8115 US Route 42 North Plain City OH 43064 / US | 02 /
KRAMER, William, D. 2461 Carriage Rd. Powell, OH 43065 / US | [2004/45] |
Précédent [2004/35] | 01 /
MCLANE, Allan 6318 Wismer Circle Dublin, OH 43016 / US | ||
02 /
KRAMER, William, D. 2461 Carriage Rd. Powell, OH 43065 / US | Mandataire(s) | Wagner, Karl H. Wagner & Geyer Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Wagner, Karl H. Wagner & Geyer Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | ||
Précédent [2004/35] | Wagner, Karl H., Dipl.-Ing. Wagner & Geyer, Patentanwälte, Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02795680.4 | 26.11.2002 | [2004/35] | WO2002US37924 | Numéro de priorité, date | US20010997118 | 28.11.2001 Format original publié: US 997118 | [2004/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03046342 | Date: | 05.06.2003 | Langue: | EN | [2003/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1448877 | Date: | 25.08.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.06.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1448877 | Date: | 02.01.2008 | Langue: | EN | [2008/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.06.2003 | Classification | IPC: | F01P7/16, F16K11/085 | [2004/35] | CPC: |
F01P7/167 (EP,US);
B60H1/00485 (EP,US);
F16K11/0856 (EP,US);
F01P11/029 (EP,US);
F01P2007/146 (EP,US);
F01P2060/08 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/35] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KÜHLMITTELSTEUERVENTIL FÜR FAHRZEUGE | [2004/35] | Anglais: | AUTOMOTIVE COOLANT CONTROL VALVE | [2004/35] | Français: | VANNE DE COMMANDE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR AUTOMOBILE | [2004/35] | Entrée dans la phase régionale | 28.07.2003 | Taxe nationale de base payée | 28.07.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.07.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.07.2003 | Requête en examen déposée [2004/35] | 29.12.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.07.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.11.2007 | Taxe de délivrance payée | 15.11.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.10.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 06.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 02.01.2008 | BE | 02.01.2008 | CH | 02.01.2008 | CY | 02.01.2008 | DK | 02.01.2008 | EE | 02.01.2008 | FI | 02.01.2008 | LI | 02.01.2008 | NL | 02.01.2008 | SK | 02.01.2008 | TR | 02.01.2008 | BG | 02.04.2008 | SE | 02.04.2008 | GR | 03.04.2008 | ES | 13.04.2008 | PT | 02.06.2008 | [2010/48] |
Précédent [2010/37] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
EE | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
TR | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Précédent [2009/34] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
EE | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Précédent [2009/22] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
EE | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Précédent [2008/50] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SK | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Précédent [2008/46] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Précédent [2008/43] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Précédent [2008/42] | AT | 02.01.2008 | |
CH | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Précédent [2008/39] | AT | 02.01.2008 | |
CH | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
BG | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
Précédent [2008/35] | CH | 02.01.2008 | |
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
Précédent [2008/27] | NL | 02.01.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2905158 (LACEFIELD ARLIE G, et al) [A] 1,10,11 * figure - *; | [A]US5131431 (VULLMAHN ANDREW G [US]) [A] 7,16* column 2, line 57 - line 65; figure - *; | [XA]EP0639736 (FREUDENBERG CARL FA [DE]) [X] 1,6,8,9,11,12 * abstract * [A] 15; | [A]FR2800125 (COUTIER MOULAGE GEN IND [FR]) [A] 1,6,11,15,18,19 * abstract *; | [XA]US6230668 (MARSH GREGORY ALAN [US], et al) [X] 1,6,11 * column 3, line 35 - column 11, line 35; figure - * [A] 2-5,13,14,18,19; | [XPA]EP1197644 (RENAULT [FR]) [XP] 1,2,6 * column 7, line 24 - line 52; figure - * [A] 11,12,14 |