EP1454331 - TIGE DE SUPPORT DE CONTACTS POUR UN DISJONCTEUR DE PUISSANCE A FAIBLE TENSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.04.2007 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 14.01.2009 [2009/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ABB Service S.r.l Via Vittor Pisani 16 20124 Milano / IT | [2004/37] | Inventeur(s) | 01 /
AZZOLA, Lucio Via Guglielmo D'Alzano, 8 I-24100 Bergamo / IT | 02 /
ZANCHI, Eligio Via Grumello, 24 I-24022 Alzano Lombardo / IT | [2004/37] | Mandataire(s) | Giavarini, Francesco Zanoli & Giavarini S.p.A. Via Melchiorre Gioia, 64 20125 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2004/37] | Giavarini, Francesco ZANOLI & GIAVARINI S.r.l. Viale Bianca Maria, 35 20122 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 02796609.2 | 10.12.2002 | [2004/37] | WO2002EP14072 | Numéro de priorité, date | IT2001MI02587 | 10.12.2001 Format original publié: IT MI20012587 | [2004/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03050830 | Date: | 19.06.2003 | Langue: | EN | [2003/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1454331 | Date: | 08.09.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.06.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1454331 | Date: | 21.06.2006 | Langue: | EN | [2006/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.06.2003 | Classification | IPC: | H01H9/34 | [2004/37] | CPC: |
H01H1/226 (EP,US);
H01H9/342 (EP,US);
H01H2009/0088 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/37] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KONTAKTARME TRAGENDE SCHALTWELLE FÜR EINEN NIEDERSPANNUNGSSCHUTZSCHALTER | [2004/37] | Anglais: | CONTACT SUPPORTING SHAFT FOR A LOW-VOLTAGE POWER CIRCUIT BREAKER | [2004/37] | Français: | TIGE DE SUPPORT DE CONTACTS POUR UN DISJONCTEUR DE PUISSANCE A FAIBLE TENSION | [2004/37] | Entrée dans la phase régionale | 02.07.2004 | Taxe nationale de base payée | 02.07.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.07.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.07.2004 | Requête en examen déposée [2004/37] | 22.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.05.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.09.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.11.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.02.2006 | Taxe de délivrance payée | 14.02.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.03.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 21.06.2006 | BE | 21.06.2006 | CY | 21.06.2006 | CZ | 21.06.2006 | EE | 21.06.2006 | SI | 21.06.2006 | SK | 21.06.2006 | BG | 21.09.2006 | DK | 21.09.2006 | PT | 21.11.2006 | LU | 10.12.2006 | IE | 11.12.2006 | MC | 31.12.2006 | [2009/03] |
Précédent [2008/37] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
EE | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
BG | 21.09.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
LU | 10.12.2006 | ||
IE | 11.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Précédent [2008/31] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
EE | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
BG | 21.09.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
IE | 11.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Précédent [2008/28] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
EE | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
IE | 11.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Précédent [2007/49] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
IE | 11.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Précédent [2007/45] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Précédent [2007/39] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
IT | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Précédent [2007/22] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
Précédent [2007/13] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
Précédent [2007/12] | AT | 21.06.2006 | |
CZ | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
Précédent [2007/11] | AT | 21.06.2006 | |
CZ | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
Précédent [2007/03] | AT | 21.06.2006 | |
SI | 21.06.2006 | ||
Précédent [2006/52] | AT | 21.06.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US5262744 (ARNOLD DAVID [US], et al) [Y] 4 * column 4, line 56 *; | [Y]JP2000113798 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 10* figure 1 *; | [XY]US6259338 (BOEDER FRANZ [DE], et al) [X] 1-3,5-10 * abstract * [Y] 4,10 |