EP1462101 - PREPARATION BUVABLE COMPRENANT DU KETOPROFENE ET UTILISATION DANS LE TRAITEMENT DE MALADIES RESPIRATOIRES DANS UN GROUPE D'ANIMAUX DE MANIERE SIMULTANEE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2004/40] | PREPARATION BUVABLE COMPRENANT DU KETOPROFENE ET UTILISATION DANS LE TRAITEMENT DE PROCESSUS ACCOMPAGNES DE FIEVRE, D'INFLAMMATION ET/OU DE DOULEUR, CHEZ UN GROUPE D'ANIMAUX, DE MANIERE SIMULTANEE | ||
[2006/39] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 15.05.2015 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.05.2015 | Révocation du brevet | publié le 17.06.2015 [2015/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A. Av. Mare de Déu de Montserrat, 221 08041 Barcelona / ES | [2007/10] |
Précédent [2004/40] | Pour tous les Etats désignés LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A. Av. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 Barcelona / ES | Inventeur(s) | 01 /
HOMEDES BEGUER, Josep Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | 02 /
SOLANAS IBARRA, Pedro, Juan Travessera de les corts 262-266, esc. B10 1a 08014 BARCELONA / ES | 03 /
L PEZ CABRERA, Antonio Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | 04 /
LIZCANO GARC A, Javier Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | [2004/51] |
Précédent [2004/40] | 01 /
HOMEDES BEGUER, Josep Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | ||
02 /
SOLANAS IBARRA, Pedro, Juan Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | |||
03 /
L PEZ CABRERA, Antonio Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | |||
04 /
LIZCANO GARC A, Javier Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | Mandataire(s) | Peters, Hajo, et al ZACCO GmbH Bayerstrasse 83 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/36] | Peters, Hajo, et al Albihns Zacco GmbH Bayerstrasse 83 80335 München / DE | ||
Précédent [2009/29] | Peters, Hajo, et al Graf von Stosch Patentanwaltsgesellschaft mbH Prinzregentenstrasse 22 80538 München / DE | ||
Précédent [2008/52] | Peters, Hajo, et al Graf von Stosch Patentanwaltsgesellschaft mbH Prinzregentenstrasse 22 80538 München / DE | ||
Précédent [2008/44] | Peters, Hajo, et al Bosch Graf von Stosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Prinzregentenstrasse 22 80538 München / DE | ||
Précédent [2004/40] | Carpintero Lopez, Francisco, et al Herrero & Asociados, S.L., Alcalá, 35 28014 Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 02796784.3 | 11.12.2002 | [2004/40] | WO2002ES00590 | Numéro de priorité, date | ES20010002744 | 11.12.2001 Format original publié: ES 200102744 | [2004/40] | Langue de dépôt | ES | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03053430 | Date: | 03.07.2003 | Langue: | EN | [2003/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1462101 | Date: | 29.09.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.07.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1462101 | Date: | 07.03.2007 | Langue: | EN | [2007/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | ES | 03.07.2003 | Classification | IPC: | A61K31/192, A61K9/08, A61P29/00 | [2004/40] | Données CPC non encore disponibles | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/40] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | 05.07.2004 | LV | 05.07.2004 | MK | Pas encore payé | RO | 05.07.2004 | Titre | Allemand: | DRINKBARE ZUBEREITUNG MIT KETOPROFEN UND DEREN VERWENDUNG IN DER SIMULTANBEHANDLUNG EINER GRUPPE VON TIEREN VON ATEMWEGKRANKHEITEN | [2006/39] | Anglais: | DRINKABLE PREPARATION COMPRISING KETOPROFEN AND USE THEREOF IN THE SIMULTANEOUS TREATMENT OF A GROUP OF ANIMALS OF RESPIRATORY DISEASES | [2006/39] | Français: | PREPARATION BUVABLE COMPRENANT DU KETOPROFENE ET UTILISATION DANS LE TRAITEMENT DE MALADIES RESPIRATOIRES DANS UN GROUPE D'ANIMAUX DE MANIERE SIMULTANEE | [2006/39] |
Précédent [2004/40] | "DRINKBARE ZUBEREITUNG MIT KETOPROFEN UND DEREN VERWENDUNG IN DER SIMULTANBEHANDLUNG EINER GRUPPE VON TIEREN FÜR VERFAHREN, BEGLEITET VON FIEBER, ENDZÜNDUNG UND/ODER SCHMERZEN" | ||
Précédent [2004/40] | DRINKABLE PREPARATION COMPRISING KETOPROFEN AND THE USE THEREOF IN THE SIMULTANEOUS TREATMENT OF A GROUP OF ANIMALS FOR PROCESSES WHICH ARE ACCOMPANIED BY FEVER, INFLAMMATION AND/OR PAIN | ||
Précédent [2004/40] | PREPARATION BUVABLE COMPRENANT DU KETOPROFENE ET UTILISATION DANS LE TRAITEMENT DE PROCESSUS ACCOMPAGNES DE FIEVRE, D'INFLAMMATION ET/OU DE DOULEUR, CHEZ UN GROUPE D'ANIMAUX, DE MANIERE SIMULTANEE | Entrée dans la phase régionale | 05.07.2004 | Traduction produite | 05.07.2004 | Taxe nationale de base payée | 05.07.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.07.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.07.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 05.07.2004 | Requête en examen déposée [2004/40] | 26.10.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.02.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.09.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.11.2006 | Taxe de délivrance payée | 21.11.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
05.12.2007
17.02.2010
WITHDRAWN Wyeth Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940 / US Mandataire de l'opposant Dörries, Hans Ulrich, et al, et al df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | 02
06.12.2007
28.05.2008
ADMISSIBLE Labiana Life Sciences, S.A.U. C/Venus, 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa (Barcelona) / ES Mandataire de l'opposant Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/12] | |||
Opposant(s) | 01
05.12.2007
17.02.2010
WITHDRAWN Wyeth Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940 / US Mandataire de l'opposant Dörries, Hans Ulrich, et al, et al df-mp Fünf Höfe Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | ||
02
06.12.2007
28.05.2008
ADMISSIBLE Labiana Life Sciences, S.A.U. C/Venus, 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa (Barcelona) / ES Mandataire de l'opposant HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | |||
Précédent [2008/47] | |||
Opposant(s) | 01
05.12.2007
28.05.2008
ADMISSIBLE Wyeth Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940 / US Mandataire de l'opposant Dörries, Hans Ulrich, et al, et al df-mp Fünf Höfe Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | ||
02
06.12.2007
28.05.2008
ADMISSIBLE Labiana Life Sciences, S.A.U. C/Venus, 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa (Barcelona) / ES Mandataire de l'opposant HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | |||
Précédent [2008/03] | |||
Opposant(s) | 01
05.12.2007
Wyeth Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940 / US Mandataire de l'opposant Dörries, Hans Ulrich, et al, et al df-mp Fünf Höfe Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | ||
02
06.12.2007
ADMISSIBLE Labiana Life Sciences, S.A.U. C/Venus, 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa (Barcelona) / ES Mandataire de l'opposant HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | 02.06.2008 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 11.12.2008 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 08.12.2010 | Date des procédures orales | 21.01.2011 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 15.04.2011 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 11.03.2015 | Effet juridique de la révocation du brevet [ N /P ] | 11.03.2015 | Effet juridique de la révocation du brevet [2015/25] | 16.04.2015 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | Recours après opposition | 17.06.2011 | Recours reçu No. T1374/11 | 12.08.2011 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 11.03.2015 | Résultat de la procédure de recours : revocation du brevet | 15.06.2011 | Recours reçu | 12.08.2011 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 11.03.2015 | Date des procédures orales | 16.03.2015 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 07.03.2007 | BE | 07.03.2007 | CH | 07.03.2007 | CY | 07.03.2007 | CZ | 07.03.2007 | EE | 07.03.2007 | FI | 07.03.2007 | LI | 07.03.2007 | SI | 07.03.2007 | SK | 07.03.2007 | TR | 07.03.2007 | BG | 07.06.2007 | SE | 07.06.2007 | GR | 08.06.2007 | PT | 07.08.2007 | IE | 11.12.2007 | LU | 11.12.2007 | MC | 31.12.2007 | [2009/42] |
Précédent [2009/38] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CY | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
EE | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
BG | 07.06.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
GR | 08.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
IE | 11.12.2007 | ||
LU | 11.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Précédent [2009/34] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CY | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
EE | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
GR | 08.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
IE | 11.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Précédent [2009/10] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
EE | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
GR | 08.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
IE | 11.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Précédent [2008/48] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
GR | 08.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
IE | 11.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Précédent [2008/33] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
GR | 08.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Précédent [2008/22] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
GR | 08.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
Précédent [2008/02] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
Précédent [2007/51] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
Précédent [2007/49] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
Précédent [2007/46] | AT | 07.03.2007 | |
CH | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
Précédent [2007/39] | CH | 07.03.2007 | |
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO9507103 (PROCTER & GAMBLE [US]); | [X]WO9745113 (SEPRACOR INC [US]); | [XP]EP1226831 (BAIOCCHI LEANDRO [IT], et al); | [XP]US2002169212 (STROBLE MICHAEL [US], et al) |