EP1443908 - COMPOSITIONS NANOSTRUCTUREES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.10.2015 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.10.2015 | Demande réputée retirée | publié le 04.11.2015 [2015/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NANOPHASE TECHNOLOGIES CORPORATION 1319 Marquette Drive Romeoville, IL 60446 / US | [N/P] |
Précédent [2004/33] | Pour tous les Etats désignés Nanophase Technologies Corporation 1319 Marquette Drive Romeoville, IL 60446 / US | Inventeur(s) | 01 /
CAYTON, Roger, H. 856 South Wright Street Naperville, IL 60540 / US | 02 /
BROTZMAN, Richard, W., Jr. 318 Kent Court Naperville, IL 60540-5711 / US | [2005/09] |
Précédent [2004/33] | 01 /
CAYTON, Roger, H. 856 South Wright Street Naperville, IL 60540 / US | ||
02 /
BROTZMAN, Richard, W., Jr. 318 Kent Court Naperville, IL 60540-5711 / US | |||
03 /
BILICKI, Dan 2446 Westbranch Court Naperville, IL 60565 / US | |||
04 /
FREED, Don 1034 Pleasant Street Oak Park, IL 60302 / US | Mandataire(s) | MacLean, Martin Robert, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Précédent [2011/33] | MacLean, Martin Robert, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | ||
Précédent [2004/33] | Beresford, Keith Denis Lewis, et al BERESFORD & Co. 16 High Holborn London WC1V 6BX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02797062.3 | 04.11.2002 | [2004/33] | WO2002US35295 | Numéro de priorité, date | US20010338887P | 03.11.2001 Format original publié: US 338887 P | [2004/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO03040223 | Date: | 15.05.2003 | Langue: | EN | [2003/20] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1443908 | Date: | 11.08.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.05.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 20.11.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.12.2005 | Classification | IPC: | A61K9/14, A61K9/70, C08K3/20 | [2006/07] | CPC: |
C08K3/22 (EP,US);
B82Y30/00 (EP,US);
C08K3/08 (EP,US);
C08K2201/011 (EP,US)
|
Précédent IPC [2004/33] | A61K9/14, A61K9/70 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/33] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | NONOSTRUKTUR-VERBINDUNGEN | [2004/33] | Anglais: | NANOSTRUCTURED COMPOSITIONS | [2014/02] | Français: | COMPOSITIONS NANOSTRUCTUREES | [2004/33] |
Précédent [2004/33] | NONOSTRUCTURED COMPOSITIONS | Entrée dans la phase régionale | 02.06.2004 | Taxe nationale de base payée | 02.06.2004 | Taxe de recherche payée | 02.06.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.06.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 09.05.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 02.06.2004 | Requête en examen déposée [2004/33] | 03.03.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 09.09.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.05.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.11.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.06.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/45] | 29.06.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/45] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.03.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 23.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 26.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 27.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2014 | 13   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO9309169 (PQ CORP [US]) [X] 1-5,11,14 * claim 1 *; | [X]EP0699964 (XEROX CORP [US]) [X] 1-7,11,14 * claims 1,2 *; | [X]US6228904 (YADAV TAPESH [US], et al) [X] 1-5,11-13,17* claim 1 * | Recherche internationale | [A]US5069945 (WRASIDLO WOLFGANG J [US]); | [A]US5573783 (DESIENO MARK A [US], et al) | Examen | - BOWEN P, "Particle Size Distribution Measurement from Millimeters to Nanometers and from Rods to Platelets", JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, TAYLOR AND FRANCIS GROUP, NEW YORK, NY, US, (20020101), vol. 23, no. 5, doi:10.1081/DIS-120015368, ISSN 0193-2691, pages 631 - 662, XP009102859 DOI: http://dx.doi.org/10.1081/DIS-120015368 |