Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US6997153 | Dossier mondial
| 14.02.2006 | B2 | US2005028766 | | 10.02.2005 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE0204681 | | 19.12.2002 | DE10164493 | | 29.12.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR100953463B | Dossier mondial
| 16.04.2010 | B1 | KR20040072685 | | 18.08.2004 | A | Numéro de priorité | | Date | DE0204681 | | 19.12.2002 | DE10164493 | | 29.12.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP4456869B | Dossier mondial
| 28.04.2010 | B2 | JP2005514553 | | 19.05.2005 | A | Numéro de priorité | | Date | DE0204681 | | 19.12.2002 | DE10164493 | | 29.12.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2002364376 | Dossier mondial
| 24.07.2003 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE0204681 | | 19.12.2002 | DE10164493 | | 29.12.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP1463874 | Dossier mondial
| 09.01.2008 | B1 | EP1463874 | | 06.10.2004 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE0204681 | | 19.12.2002 | DE10164493 | | 29.12.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA2472179 | | 13.03.2012 | C | CA2472179 | | 17.07.2003 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE0204681 | | 19.12.2002 | DE10164493 | | 29.12.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | DE50211534D1 | | 21.02.2008 | D1 | Numéro de priorité | | Date | DE0204681 | | 19.12.2002 | DE10164493 | | 29.12.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | MXPA04006403 | | 27.05.2005 | A | Numéro de priorité | | Date | DE0204681 | | 19.12.2002 | DE10164493 | | 29.12.2001 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO03058039 | Dossier mondial
| 17.07.2003 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE10164493 | | 29.12.2001 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | ATE383499T | | 15.01.2008 | T1 | Numéro de priorité | | Date | DE10164493 | | 29.12.2001 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | CN100580228C | | 13.01.2010 | C | CN1610789 | | 27.04.2005 | A | Numéro de priorité | | Date | DE10164493 | | 29.12.2001 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | DE10164493 | | 08.04.2010 | B4 | DE10164493 | | 10.07.2003 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE10164493 | | 29.12.2001 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | ES2299632T | | 01.06.2008 | T3 | Numéro de priorité | | Date | DE10164493 | | 29.12.2001 |