EP1463874 - DISPOSITIF PERMETTANT D'ACTIONNER DE MANIERE VARIABLE LES SOUPAPES DE CHANGEMENT DES GAZ DANS DES MOTEURS A PISTONS ALTERNATIFS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.11.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.10.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 01.12.2010 [2010/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | ||
Précédent [2007/03] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | ||
Précédent [2004/41] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27 c 80686 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
SCHÖN, Helmut Amordonastrasse 12 A-6820 Frastanz / AT | 02 /
KUHN, Peter Prankelstrasse 61 69469 Weinheim / DE | [2004/41] | Mandataire(s) | Pietruk, Claus Peter Patentanwalt Heinrich-Lilienfein-Weg 5 76229 Karlsruhe / DE | [N/P] |
Précédent [2004/41] | Pietruk, Claus Peter, Dipl.-Phys. Heinrich-Lilienfein-Weg 5 76229 Karlsruhe / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02799714.7 | 19.12.2002 | [2004/41] | WO2002DE04681 | Numéro de priorité, date | DE20011064493 | 29.12.2001 Format original publié: DE 10164493 | [2004/41] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03058039 | Date: | 17.07.2003 | Langue: | DE | [2003/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1463874 | Date: | 06.10.2004 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 17.07.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1463874 | Date: | 09.01.2008 | Langue: | DE | [2008/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.07.2003 | Classification | IPC: | F01L13/00 | [2004/41] | CPC: |
F01L13/0021 (EP,US);
F01L13/00 (KR);
F01L1/12 (KR);
F01L13/0063 (EP,US);
F01L2013/0068 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/41] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR VARIABLEN BETÄTIGUNG DER LADUNGSWECHSELVENTILE IN HUBKOLBENMOTOREN | [2004/41] | Anglais: | DEVICE FOR VARIABLY ACTUATING THE GAS EXCHANGE VALVES IN RECIPROCATING ENGINES | [2004/41] | Français: | DISPOSITIF PERMETTANT D'ACTIONNER DE MANIERE VARIABLE LES SOUPAPES DE CHANGEMENT DES GAZ DANS DES MOTEURS A PISTONS ALTERNATIFS | [2004/41] | Entrée dans la phase régionale | 29.07.2004 | Taxe nationale de base payée | 29.07.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.07.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.07.2004 | Requête en examen déposée [2004/43] | 16.07.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.11.2007 | Taxe de délivrance payée | 26.11.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.10.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 09.01.2008 | DK | 09.01.2008 | EE | 09.01.2008 | FI | 09.01.2008 | IE | 09.01.2008 | NL | 09.01.2008 | SI | 09.01.2008 | SK | 09.01.2008 | TR | 09.01.2008 | BG | 09.04.2008 | SE | 09.04.2008 | GR | 10.04.2008 | PT | 09.06.2008 | [2010/48] |
Précédent [2010/37] | CY | 09.01.2008 | |
DK | 09.01.2008 | ||
EE | 09.01.2008 | ||
FI | 09.01.2008 | ||
IE | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
SK | 09.01.2008 | ||
TR | 09.01.2008 | ||
BG | 09.04.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
Précédent [2009/34] | CY | 09.01.2008 | |
DK | 09.01.2008 | ||
EE | 09.01.2008 | ||
FI | 09.01.2008 | ||
IE | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
SK | 09.01.2008 | ||
BG | 09.04.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
Précédent [2009/22] | DK | 09.01.2008 | |
EE | 09.01.2008 | ||
FI | 09.01.2008 | ||
IE | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
SK | 09.01.2008 | ||
BG | 09.04.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
Précédent [2008/50] | DK | 09.01.2008 | |
FI | 09.01.2008 | ||
IE | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
SK | 09.01.2008 | ||
BG | 09.04.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
Précédent [2008/48] | DK | 09.01.2008 | |
FI | 09.01.2008 | ||
IE | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
BG | 09.04.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
Précédent [2008/46] | DK | 09.01.2008 | |
FI | 09.01.2008 | ||
NL | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
BG | 09.04.2008 | ||
SE | 09.04.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
Précédent [2008/42] | FI | 09.01.2008 | |
NL | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
BG | 09.04.2008 | ||
PT | 09.06.2008 | ||
Précédent [2008/39] | FI | 09.01.2008 | |
NL | 09.01.2008 | ||
SI | 09.01.2008 | ||
BG | 09.04.2008 | ||
Précédent [2008/27] | NL | 09.01.2008 | |
SI | 09.01.2008 | ||
Précédent [2008/26] | SI | 09.01.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPS60159319 ; | [A]DE2951361 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [A] 1,7 * the whole document *; | [A]EP0717174 (ISUZU MOTORS LTD [JP]) [A] 1,7 * the whole document *; | [A]DE19960742 (IAV GMBH [DE]) [A] 1,7 * the whole document * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19851221), vol. 009, no. 326, Database accession no. (M - 441), & JP60159319 A 19850820 (SUZUKI JIDOSHA KOGYO KK) [A] 1,7 * abstract * | par le demandeur | DE2629554 | DE3833540 | DE4223172 | DE4322449 |