EP1322488 - TOIT DE VEHICULE DE TYPE TOIT AMOVIBLE COMPRENANT AU MOINS DEUX PARTIES DE TOIT RIGIDES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.06.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.08.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.09.2007 [2007/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CTS Fahrzeug-Dachsysteme GmbH Stuttgarter Strasse 59 74321 Bietigheim-Bissingen / DE | [2005/28] |
Précédent [2003/27] | Pour tous les Etats désignés CTS Fahrzeug-Dachsysteme GmbH Am Radeland 125 21079 Hamburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
PAPENDORF, Marcus Elserring 31 74354 Besigheim / DE | 02 /
HAHN, Gerald Cuxhavener Strasse 176 21149 Hamburg / DE | [2003/27] | Mandataire(s) | Müller, Gottfried, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Am Ochsenberg 16 73614 Schorndorf / DE | [N/P] |
Précédent [2003/27] | Müller, Gottfried, et al Wittner & Müller Patentanwälte Am Ochsenberg 16 73614 Schorndorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02800602.1 | 07.10.2002 | [2003/27] | WO2002EP11208 | Numéro de priorité, date | DE2001149456 | 08.10.2001 Format original publié: DE 10149456 | [2003/27] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03031213 | Date: | 17.04.2003 | Langue: | DE | [2003/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1322488 | Date: | 02.07.2003 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 17.04.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1322488 | Date: | 04.08.2004 | Langue: | DE | [2004/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.04.2003 | Classification | IPC: | B60J7/14, B60J7/20 | [2003/27] | CPC: |
B60J7/146 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2004/32] |
Précédent [2003/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Titre | Allemand: | HARDTOP-FAHRZEUGDACH MIT MINDESTENS ZWEI STARREN DACHTEILEN | [2003/27] | Anglais: | HARDTOP VEHICLE ROOF WITH AT LEAST TWO RIGID ROOF PARTS | [2004/32] | Français: | TOIT DE VEHICULE DE TYPE TOIT AMOVIBLE COMPRENANT AU MOINS DEUX PARTIES DE TOIT RIGIDES | [2003/27] |
Précédent [2003/27] | HARDTOP VEHICLE ROOF WITH AT LEAST TWO RIGID ROOF PARTS- | Entrée dans la phase régionale | 11.04.2003 | Taxe nationale de base payée | 11.04.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.04.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.04.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.04.2003 | Requête en examen déposée [2003/27] | 21.08.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.11.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.03.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.05.2004 | Taxe de délivrance payée | 25.05.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.05.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/30] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 04.08.2004 | GB | 04.08.2004 | IT | 04.08.2004 | [2007/39] |
Précédent [2006/32] | FR | 04.08.2004 | |
GB | 04.08.2004 | ||
Précédent [2005/46] | GB | 04.08.2004 | Cité dans | Recherche internationale | [XA]DE19846006 (EDSCHA CABRIO VERDECKSYS GMBH [DE]) [X] 1-4,10 * column 4, line 63 - column 4, line 22 * * figures 1-4 * [A] 8,11; | [PX]DE10059342 (WEBASTO VEHICLE SYS INT GMBH [DE]) [PX] 1-11 * column 1, line 42 - column 1, line 65 * * column 2, line 25 - column 2, line 33 * * column 4, line 5 - column 4, line 25 * * column 4, line 50 - column 4, line 55 * * abstract *; | [DA]EP0835779 (KARMANN GMBH W [DE], et al) [DA] 1 * column 2, line 47 - column 3, line 6 * * abstract * | Examen | WO03024731 | par le demandeur | EP0835779 |